LADISLAV SLÁNSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.01.2024 |
Adresa: |
46312, 23738782, Liberec, Liberec, Liberec XXIV-Pilínkov, Puškinova, 76, Puškinova 76, Liberec XXIV-Pilínkov, 46312 Liberec |
|
LADISLAV SLÁNSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.12.2022 |
Adresa: |
46007, 84610409, Liberec, Liberec, Liberec VII-Horní Růžodol, Jeronýmova, 569, 22a |
|
LADISLAV SLÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 11.01.2024
|
jednatel |
16.12.2022 |
Adresa: |
46007, 84610409, Liberec, Liberec, Liberec VII-Horní Růžodol, Jeronýmova, 569, 22a, Jeronýmova 569/22a, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007 Liberec |
|
LADISLAV SLÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 16.12.2022
|
jednatel |
19.04.2017 |
Adresa: |
46007, 25403397, Liberec, Liberec, Liberec VII-Horní Růžodol, Jeronýmova, 569, 22a |
|
LADISLAV SLÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 16.12.2022
|
jednatel |
19.04.2017 |
Adresa: |
46007, 25403397, Liberec, Liberec, Liberec VII-Horní Růžodol, Jeronýmova, 569, 22a, Jeronýmova 569/22a, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007 Liberec |
|
Mgr. Jitka Mazalová Dvorská
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
Jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
46001, 23697148, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, Zahradní, 468, 16 |
|
Mgr. Jitka Mazalová Dvorská
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
Jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
46001, 23697148, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, Zahradní, 468, 16, Zahradní 468/16, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|
Petr Dráb
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
|
31.10.2012 |
Adresa: |
46827, 28385021, Nová Ves nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, 462 |
|
PETR DRÁB
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
|
31.10.2012 |
Adresa: |
46827, 28385021, Jablonec nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, 462, č.p. 462, 46827 Nová Ves nad Nisou |
|
Jan Skácelík
|
Neaktivní
od 31.10.2012
|
jednatel |
04.05.2011 |
Adresa: |
46602, 12192767, Jablonec nad Nisou, Vysoká, 4240, 31 |
|
Jan Skácelík
|
Neaktivní
od 31.10.2012
|
jednatel |
04.05.2011 |
Adresa: |
46602, 12192767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Vysoká, 4240, 31, Vysoká 4240/31, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
jednatel |
11.04.2011 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 04.05.2011
|
jednatel |
11.04.2011 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|