Ing. PETR MRŇKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.09.2022 |
Adresa: |
70200, 3195091, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Zeyerova, 2572, 1 |
|
Ing. PETR MRŇKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.09.2022 |
Adresa: |
70200, 3195091, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Zeyerova, 2572, 1, Zeyerova 2572/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. PETR MRŇKA
|
Neaktivní
od 21.09.2022
|
Jednatel |
18.09.2019 |
Adresa: |
70800, 3298027, Ostrava, Poruba, Mongolská, 1467, 34 |
|
Ing. Petr Mrňka
|
Neaktivní
od 21.09.2022
|
Jednatel |
18.09.2019 |
Adresa: |
70800, 3298027, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Mongolská, 1467, 34, Mongolská 1467/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. PETR MRŇKA
|
Neaktivní
od 18.09.2019
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
70800, 3298027, Ostrava, Poruba, Mongolská, 1467, 34 |
|
Ing. Petr Mrňka
|
Neaktivní
od 18.09.2019
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
70800, 3298027, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Mongolská, 1467, 34, Mongolská 1467/34, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Petr Mrňka
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
06.01.2012 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28 |
|
Ing. Petr Mrňka
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
06.01.2012 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28, Klimkovická 55/28, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
jednatel |
13.04.2011 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha 4, Chodov, Kloboukova, 2226, 28 |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
jednatel |
13.04.2011 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha, Chodov, Kloboukova, 2226, 28, Kloboukova 2226/28, Chodov, 14800 Praha 4 |
|