MICHAL KLOFÁČ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2021 |
Adresa: |
25242, 26018349, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Mezi Domy, 831 |
|
MICHAL KLOFÁČ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2021 |
Adresa: |
25242, 26018349, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Mezi Domy, 831, Mezi Domy 831, 25242 Jesenice |
|
Ing. PAVEL FOJTÍK
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
25164, 25774671, Mnichovice, Mnichovice, Hrusická, 762 |
|
Ing. Pavel Fojtík
|
Neaktivní
od 19.10.2021
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
25164, 25774671, Praha-východ, Mnichovice, Mnichovice, Hrusická, 762, Hrusická 762, 25164 Mnichovice |
|
Ing. Pavel Fojtík
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
11.07.2012 |
Adresa: |
25164, Mnichovice, Hrusická, 762 |
|
Ing. Pavel Fojtík
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
11.07.2012 |
Adresa: |
25164, 25774671, Praha-východ, Mnichovice, Mnichovice, Hrusická, 762, Hrusická 762, 25164 Mnichovice |
|
MUDr. Ivana Lešková
|
Neaktivní
od 11.07.2012
|
jednatel |
05.03.2012 |
Adresa: |
55101, 7285761, Jaroměř, Na Zavadilce, 788 |
|
MUDr. IVANA LEŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2012
|
jednatel |
05.03.2012 |
Adresa: |
55101, 7285761, Náchod, Jaroměř, Pražské Předměstí, Na Zavadilce, 788, Na Zavadilce 788, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
Michal Klofáč
|
Neaktivní
od 05.03.2012
|
jednatel |
22.04.2011 |
Adresa: |
25242, 26018349, Jesenice, Mezi Domy, 831 |
|
MICHAL KLOFÁČ
|
Neaktivní
od 05.03.2012
|
jednatel |
22.04.2011 |
Adresa: |
25242, 26018349, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Mezi Domy, 831, Mezi Domy 831, 25242 Jesenice |
|