JIŘÍ FLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.01.2017 |
Adresa: |
41702, 20183143, Teplice, Dubí, Bystřice, Tovární, 170, 69 |
|
JIŘÍ FLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.01.2017 |
Adresa: |
41702, 20183143, Teplice, Dubí, Bystřice, Tovární, 170, 69, Tovární 170/69, Bystřice, 41702 Dubí |
|
BOHUMIL VOLF
|
Neaktivní
od 07.01.2017
|
jednatel |
28.07.2016 |
Adresa: |
41742, 18516980, Teplice, Krupka, Maršov, Dukelských hrdinů, 286 |
|
BOHUMIL VOLF
|
Neaktivní
od 07.01.2017
|
jednatel |
28.07.2016 |
Adresa: |
41742, 18516980, Teplice, Krupka, Maršov, Dukelských hrdinů, 286, Dukelských hrdinů 286, Maršov, 41742 Krupka |
|
PATRIK VRASPÍR
|
Neaktivní
od 28.07.2016
|
jednatel |
01.07.2016 |
Adresa: |
28601, 11574364, Kutná Hora, Vrdy, Vrdy, Koudelov, 43 |
|
PATRIK VRASPÍR
|
Neaktivní
od 28.07.2016
|
jednatel |
01.07.2016 |
Adresa: |
28601, 11574364, Kutná Hora, Vrdy, Vrdy, Koudelov, 43, Koudelov 43, 28601 Vrdy |
|
PATRIK VRASPÍR
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
29.08.2013 |
Adresa: |
25243, 6534635, Průhonice, Průhonice, Hlavní, 69 |
|
PATRIK VRASPÍR
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
29.08.2013 |
Adresa: |
25243, 6534635, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Hlavní, 69, Hlavní 69, 25243 Průhonice |
|
Patrik Vraspír
|
Neaktivní
od 29.08.2013
|
jednatel |
12.05.2011 |
Adresa: |
25243, 6538606, Průhonice, Tulipánová, 508 |
|
Patrik Vraspír
|
Neaktivní
od 29.08.2013
|
jednatel |
12.05.2011 |
Adresa: |
25243, 6538606, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Tulipánová, 508, Tulipánová 508, 25243 Průhonice |
|
Šárka Maurová
|
Neaktivní
od 12.05.2011
|
jednatel |
29.04.2011 |
Adresa: |
18200, 22367861, Praha 8, Kobylisy, Třeboradická, 1075, 47 |
|
ŠÁRKA MAUROVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2011
|
jednatel |
29.04.2011 |
Adresa: |
18200, 22367861, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1075, 47, Třeboradická 1075/47, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|