PETR PUJMAN
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
předseda představenstva |
15.12.2020 |
Adresa: |
16000, 22286799, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Půlkruhová, 266, 45 |
|
OTTO KOVAL
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
člen představenstva |
15.12.2020 |
Adresa: |
10000, 74683225, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, V olšinách, 3401, 96 |
|
PATRIK SKÁLA
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
člen představenstva |
15.12.2020 |
Adresa: |
18200, 22390529, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Na dílcích, 1826, 19 |
|
PETR PUJMAN
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
předseda představenstva |
15.12.2020 |
Adresa: |
16000, 22286799, Praha, Vokovice, Půlkruhová, 266, 45, Půlkruhová 266/45, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
OTTO KOVAL
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
člen představenstva |
15.12.2020 |
Adresa: |
10000, 74683225, Praha, Strašnice, V olšinách, 3401, 96, V olšinách 3401/96, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Patrik Skála
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
člen představenstva |
15.12.2020 |
Adresa: |
18200, 22390529, Praha, Libeň, Na dílcích, 1826, 19, Na dílcích 1826/19, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen představenstva |
10.07.2014 |
Adresa: |
14200, 21849781, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
člen představenstva |
10.07.2014 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MARTIN BENÍK
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
člen představenstva |
13.09.2013 |
Adresa: |
25264, 25976206, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Werichova, 992 |
|
Martin Beník
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
člen představenstva |
13.09.2013 |
Adresa: |
25264, 25976206, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Werichova, 992, Werichova 992, 25264 Velké Přílepy |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
předseda představenstva |
31.05.2013 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
předseda představenstva |
31.05.2013 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Monika Žižková-Procházková
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
člen představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, U Kamýku, 284, 11 |
|
Martin Žižka
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
předseda představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, U Kamýku, 284, 11 |
|
Martin Beník
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
člen představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
25264, 25976206, Velké Přílepy, Werichova, 992 |
|
Monika Žižková - Procházková
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
člen představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, U Kamýku, 284, 11 |
|
Monika Žižková-Procházková
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
člen představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
předseda představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Martin Beník
|
Neaktivní
od 13.09.2013
|
člen představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
25264, 25976206, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Werichova, 992, Werichova 992, 25264 Velké Přílepy |
|
Monika Žižková - Procházková
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
člen představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|