JANA ZAVADILOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.12.2023 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6, Pod Marjánkou 1664/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing TOMÁŠ WIEDERMANN
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.10.2021 |
Adresa: |
16000, 22214224, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Pod Beránkou, 2470, 5 |
|
Ing TOMÁŠ WIEDERMANN
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.10.2021 |
Adresa: |
16000, 22214224, Praha, Dejvice, Pod Beránkou, 2470, 5, Pod Beránkou 2470/5, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. JAN FOJTŮ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
16900, 22167544, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6 |
|
MARTA LAMAČOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
16900, 22167544, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6 |
|
VÁCLAV ŘEHÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
16900, 22167544, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6 |
|
JOSEF LEBDUŠKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
14300, 21855781, Hlavní město Praha, Praha, Komořany, Na Šabatce, 2048, 11 |
|
Mgr. JAN FOJTŮ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6, Pod Marjánkou 1664/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
MARTA LAMAČOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6, Pod Marjánkou 1664/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
VÁCLAV ŘEHÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6, Pod Marjánkou 1664/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing TOMÁŠ WIEDERMANN
|
Neaktivní
od 13.10.2021
|
člen výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
16900, 22167544, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6 |
|
Ing TOMÁŠ WIEDERMANN
|
Neaktivní
od 13.10.2021
|
člen výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6, Pod Marjánkou 1664/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
JOSEF LEBDUŠKA
|
Neaktivní
od 13.12.2023
|
člen výboru |
05.10.2021 |
Adresa: |
14300, 21855781, Praha, Komořany, Na Šabatce, 2048, 11, Na Šabatce 2048/11, Komořany, 14300 Praha 4 |
|
EVA RŰCKER NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
Místopředseda výboru |
21.05.2021 |
Adresa: |
14300, 21939268, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Nikoly Vapcarova, 3271, 9 |
|
EVA RŰCKER NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
Místopředseda výboru |
21.05.2021 |
Adresa: |
14300, 21939268, Praha, Modřany, Nikoly Vapcarova, 3271, 9, Nikoly Vapcarova 3271/9, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
EVA RŰCKER NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2021
|
Místopředseda výboru |
11.09.2019 |
Adresa: |
16900, 22167544, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6 |
|
EVA RŰCKER NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2021
|
Místopředseda výboru |
11.09.2019 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6, Pod Marjánkou 1664/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
EVA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2019
|
Místopředseda výboru |
14.06.2016 |
Adresa: |
16900, 22167544, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6 |
|
MUDr. MARIE FRANCÍRKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
člen výboru |
14.06.2016 |
Adresa: |
16900, 22167544, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6 |
|
JOSEF LEBDUŠKA
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
člen výboru |
14.06.2016 |
Adresa: |
14300, 21855781, Hlavní město Praha, Praha, Komořany, Na Šabatce, 2048, 11 |
|
Mgr. JAN FOJTŮ
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
Přeseda výboru |
14.06.2016 |
Adresa: |
16900, 22167544, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6 |
|
Ing. TOMÁŠ WIEDERMANN
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
člen výboru |
14.06.2016 |
Adresa: |
16900, 22167544, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6 |
|
EVA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2019
|
Místopředseda výboru |
14.06.2016 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6, Pod Marjánkou 1664/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
MUDr. MARIE FRANCÍRKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
člen výboru |
14.06.2016 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6, Pod Marjánkou 1664/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
JOSEF LEBDUŠKA
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
člen výboru |
14.06.2016 |
Adresa: |
14300, 21855781, Praha, Komořany, Na Šabatce, 2048, 11, Na Šabatce 2048/11, Komořany, 14300 Praha 4 |
|
Mgr. JAN FOJTŮ
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
Přeseda výboru |
14.06.2016 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6, Pod Marjánkou 1664/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. TOMÁŠ WIEDERMANN
|
Neaktivní
od 05.10.2021
|
člen výboru |
14.06.2016 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6, Pod Marjánkou 1664/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Olga Jačková
|
Neaktivní
od 14.06.2016
|
předseda výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
11000, 21702527, Praha 1, Nové Město, Černá, 172, 1 |
|
Marta Lamačová
|
Neaktivní
od 14.06.2016
|
místopředseda výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha 6, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6 |
|
Vladimír Slížek
|
Neaktivní
od 14.06.2016
|
člen výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha 6, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6 |
|
Olga Jačková
|
Neaktivní
od 14.06.2016
|
předseda výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
11000, 21702527, Praha, Nové Město, Černá, 172, 1, Černá 172/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MARTA LAMAČOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2016
|
místopředseda výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6, Pod Marjánkou 1664/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
VLADIMÍR SLÍŽEK
|
Neaktivní
od 14.06.2016
|
člen výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
16900, 22167544, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1664, 6, Pod Marjánkou 1664/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|