MUDr. JITKA LOCHMANOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
02.10.2021 |
Adresa: |
16000, 22286128, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, V kruhu, 212, 1 |
|
Ing. HANA LICHNOVSKÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
02.10.2021 |
Adresa: |
16400, 22230661, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Pod Hláskem, 546 |
|
ANDREJ NOVIK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
02.10.2021 |
Adresa: |
18600, 22354131, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Hybešova, 516, 2 |
|
MUDr. JITKA LOCHMANOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
02.10.2021 |
Adresa: |
16000, 22286128, Praha, Vokovice, V kruhu, 212, 1, V kruhu 212/1, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Hana Lichnovská
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
02.10.2021 |
Adresa: |
16400, 22230661, Praha, Nebušice, Pod Hláskem, 546, Pod Hláskem 546, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
ANDREJ NOVIK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
02.10.2021 |
Adresa: |
18600, 22354131, Praha, Karlín, Hybešova, 516, 2, Hybešova 516/2, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. HANA LICHNOVSKÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
předseda výboru |
26.11.2015 |
Adresa: |
16400, 22230661, Praha, Nebušice, Pod Hláskem, 546 |
|
MUDr. JITKA LOCHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
místopředseda výboru |
26.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22286128, Praha, Vokovice, V kruhu, 212, 1 |
|
Ing. Hana Lichnovská
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
předseda výboru |
26.11.2015 |
Adresa: |
16400, 22230661, Praha, Nebušice, Pod Hláskem, 546, Pod Hláskem 546, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
MUDr. JITKA LOCHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
místopředseda výboru |
26.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22286128, Praha, Vokovice, V kruhu, 212, 1, V kruhu 212/1, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
ANDREJ NOVIK
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
člen výboru |
18.03.2015 |
Adresa: |
18600, 22354131, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Hybešova, 516, 2 |
|
ANDREJ NOVIK
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
člen výboru |
18.03.2015 |
Adresa: |
18600, 22354131, Praha, Karlín, Hybešova, 516, 2, Hybešova 516/2, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. arch. Tereza Vrbová
|
Neaktivní
od 18.03.2015
|
člen výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
18600, 22354131, Praha 8, Karlín, Hybešova, 516, 2 |
|
Ing. Hana Lichnovská
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
předseda výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
16400, 22230661, Praha 6, Nebušice, Pod Hláskem, 546 |
|
MUDr. Jitka Lochmanová
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
místopředseda výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
16000, 22286128, Praha 6, Vokovice, V Kruhu, 212, 1 |
|
Ing. arch. Tereza Vrbová
|
Neaktivní
od 18.03.2015
|
člen výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
18600, 22354131, Praha, Karlín, Hybešova, 516, 2, Hybešova 516/2, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. Hana Lichnovská
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
předseda výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
16400, 22230661, Praha, Nebušice, Pod Hláskem, 546, Pod Hláskem 546, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
MUDr. JITKA LOCHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
místopředseda výboru |
26.05.2011 |
Adresa: |
16000, 22286128, Praha, Vokovice, V kruhu, 212, 1, V kruhu 212/1, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|