ZDENKA ČIZMADIJA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2020 |
Adresa: |
24000, Subotica, Lajoša Turzoa 061 |
|
ZDENKA ČIZMADIJA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2020 |
Adresa: |
Subotica, Lajoša Turzoa 061, 24000, Lajoša Turzoa 061, 24000 Subotica, Srbsko |
|
MARTIN MEJSNAR
|
Neaktivní
od 14.07.2020
|
Jednatel |
31.01.2013 |
Adresa: |
43401, 5089069, Most, Most, Česká, 651, 53 |
|
MARTIN MEJSNAR
|
Neaktivní
od 14.07.2020
|
Jednatel |
31.01.2013 |
Adresa: |
43401, 5089069, Most, Most, Most, Česká, 651, 53, Česká 651/53, 43401 Most |
|
Lubomír Kubů
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
Jednatel |
25.05.2012 |
Adresa: |
43401, 5105234, Most, tř. Budovatelů, 2404, 34 |
|
Lubomír Kubů
|
Neaktivní
od 31.01.2013
|
Jednatel |
25.05.2012 |
Adresa: |
43401, 5105234, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 2404, 34, tř. Budovatelů 2404/34, 43401 Most |
|
Pavel Hájek
|
Neaktivní
od 25.05.2012
|
jednatel |
09.08.2011 |
Adresa: |
43401, 27853314, Most, Průběžná, 3382 |
|
PAVEL HÁJEK
|
Neaktivní
od 25.05.2012
|
jednatel |
09.08.2011 |
Adresa: |
43401, 27853314, Most, Most, Most, Průběžná, 3382, Průběžná 3382, 43401 Most |
|
Ing. Barbora Helclová
|
Neaktivní
od 09.08.2011
|
jednatel |
04.05.2011 |
Adresa: |
16000, 26731967, Praha 6, Paťanka, 2687, 1a |
|
Ing. Barbora Helclová
|
Neaktivní
od 09.08.2011
|
jednatel |
04.05.2011 |
Adresa: |
16000, 26731967, Praha, Dejvice, Paťanka, 2687, 1a, Paťanka 2687/1a, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|