VLASTIMIL KRÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
29.12.2021 |
Adresa: |
11000, 21693111, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Maiselova, 38, 15 |
|
VLASTIMIL KRÁL
|
Aktivní
|
jednatel |
29.12.2021 |
Adresa: |
11000, 21693111, Praha, Josefov, Maiselova, 38, 15, Maiselova 38/15, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
VLASTIMIL KRÁL
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
11000, 21693111, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Maiselova, 38, 15 |
|
VLASTIMIL KRÁL
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
11000, 21693111, Praha, Josefov, Maiselova, 38, 15, Maiselova 38/15, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
EVA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
jednatel |
10.09.2013 |
Adresa: |
13000, 21788553, Praha 3, Žižkov, Zelenky-Hajského, 1937, 4 |
|
EVA KRÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
jednatel |
10.09.2013 |
Adresa: |
13000, 21788553, Praha, Žižkov, Zelenky-Hajského, 1937, 4, Zelenky-Hajského 1937/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Vlastimil Král
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
jednatel |
20.06.2012 |
Adresa: |
13000, 21788553, Praha 3, Žižkov, Zelenky Hajského, 1937, 4 |
|
Vlastimil Král
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
jednatel |
20.06.2012 |
Adresa: |
13000, 21788553, Praha, Žižkov, Zelenky-Hajského, 1937, 4, Zelenky-Hajského 1937/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. Eva Králová
|
Neaktivní
od 20.06.2012
|
jednatel |
16.05.2011 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Žižkov, Zelenky Hajského, 1937, 4 |
|
Mgr. Eva Králová
|
Neaktivní
od 20.06.2012
|
jednatel |
16.05.2011 |
Adresa: |
13000, 21788553, Praha, Žižkov, Zelenky-Hajského, 1937, 4, Zelenky-Hajského 1937/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|