Mgr. JANA MÁROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.06.2019 |
Adresa: |
76001, 25284614, Zlín, Zlín, Kudlov, Skalka II, 500 |
|
Mgr. JANA MÁROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.06.2019 |
Adresa: |
76001, 25284614, Zlín, Zlín, Kudlov, Skalka II, 500, Skalka II 500, Kudlov, 76001 Zlín |
|
Mgr. René Bárta
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
jednatel |
09.07.2012 |
Adresa: |
76001, 26751038, Zlín, Kudlov, Modrá, 561 |
|
Mgr. JANA MÁROVÁ
|
Neaktivní
od 11.06.2019
|
jednatel |
09.07.2012 |
Adresa: |
76001, 25284614, Zlín, Kudlov, Skalka II, 500 |
|
Mgr. René Bárta
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
jednatel |
09.07.2012 |
Adresa: |
76001, 26751038, Zlín, Zlín, Kudlov, Modrá, 561, Modrá 561, Kudlov, 76001 Zlín |
|
Mgr. JANA MÁROVÁ
|
Neaktivní
od 11.06.2019
|
jednatel |
09.07.2012 |
Adresa: |
76001, 25284614, Zlín, Zlín, Kudlov, Skalka II, 500, Skalka II 500, Kudlov, 76001 Zlín |
|
Ing. Karel Šildberger
|
Neaktivní
od 09.07.2012
|
jednatel |
24.08.2011 |
Adresa: |
76001, 4242611, Zlín, Lazy III, 3840 |
|
Ing. Karel Šildberger
|
Neaktivní
od 09.07.2012
|
jednatel |
24.08.2011 |
Adresa: |
76001, 4242611, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy III, 3840, 6, Lazy III 3840/6, 76001 Zlín |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 24.08.2011
|
jednatel |
11.05.2011 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 24.08.2011
|
jednatel |
11.05.2011 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10, Podvinný mlýn 2281/10, Libeň, 19000 Praha 9 |
|