SEBASTIAN RING
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
jednatel |
25.09.2015 |
Adresa: |
76327, Pfinztal, Lerchenstr. 13 |
|
SEBASTIAN RING
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
jednatel |
25.09.2015 |
Adresa: |
Pfinztal, Lerchenstr. 13, 76327, Lerchenstr. 13, 76327 Pfinztal, Německo |
|
Ing. MICHAL JURČA
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
Jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21778906, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 1155, 44 |
|
Ing. MIROSLAV KAZDA
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
Jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
14900, 25772091, Praha, Chodov, Tererova, 1356, 6a |
|
Ing. MICHAL JURČA
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
Jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
13000, 21778906, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 1155, 44, Kubelíkova 1155/44, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. MIROSLAV KAZDA
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
Jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
14900, 25772091, Praha, Chodov, Tererova, 1356, 6a, Tererova 1356/6a, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
RÓBERT NEMČICKÝ
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
jednatel |
08.07.2015 |
Adresa: |
83104, Bratislava, Vajnorská 10595/98E |
|
RÓBERT NEMČICKÝ
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
jednatel |
08.07.2015 |
Adresa: |
Bratislava, Vajnorská 10595/98E, 83104, Vajnorská 10595/98E, 83104 Bratislava, Slovensko |
|
RÓBERT NEMČICKÝ
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
jednatel |
10.10.2013 |
Adresa: |
83104, Bratislava, Vajnorská 10595/98E |
|
RÓBERT NEMČICKÝ
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
jednatel |
10.10.2013 |
Adresa: |
Bratislava, Vajnorská 10595/98E, 83104, Vajnorská 10595/98E, 83104 Bratislava, Slovensko |
|
RÓBERT NEMČICKÝ
|
Neaktivní
od 10.10.2013
|
jednatel |
27.03.2013 |
Adresa: |
97411, Banská Bystrica, Tatranská 16 |
|
RÓBERT NEMČICKÝ
|
Neaktivní
od 10.10.2013
|
jednatel |
27.03.2013 |
Adresa: |
Banská Bystrica, Tatranská 16, 97411, Tatranská 16, 97411 Banská Bystrica, Slovensko |
|
Friedrich Plail
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
jednatel |
03.08.2011 |
Adresa: |
81103, Bratislava, Michalská, 19 |
|
Friedrich Plail
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
jednatel |
03.08.2011 |
Adresa: |
Bratislava, Michalská, 81103, Michalská 19, 81103 Bratislava, Česká republika |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 03.08.2011
|
jednatel |
13.05.2011 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 03.08.2011
|
jednatel |
13.05.2011 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|