OTTAVIO CUTILLO
|
Aktivní
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
14200, 26244624, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Písnické zahrady, 429, 23 |
|
OTTAVIO CUTILLO
|
Aktivní
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
14200, 26244624, Praha, Písnice, Písnické zahrady, 429, 23, Písnické zahrady 429/23, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
OTTAVIO CUTILLO
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
10.09.2015 |
Adresa: |
16000, 22215221, Praha, Hradčany, Milady Horákové, 42, 127 |
|
OTTAVIO CUTILLO
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
10.09.2015 |
Adresa: |
16000, 22215221, Praha, Hradčany, Milady Horákové, 42, 127, Milady Horákové 42/127, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|
ZUZANA PEJKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
jednatel |
28.02.2015 |
Adresa: |
12000, 21751056, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Budečská, 1168, 40 |
|
ZUZANA PEJKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
jednatel |
28.02.2015 |
Adresa: |
12000, 21751056, Praha, Vinohrady, Budečská, 1168, 40, Budečská 1168/40, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Tomáš Vlach
|
Neaktivní
od 28.02.2015
|
jednatel |
12.11.2012 |
Adresa: |
19000, 27825329, Praha 9, Vysočany, Jana Přibíka, 958, 5 |
|
Tomáš Vlach
|
Neaktivní
od 28.02.2015
|
jednatel |
12.11.2012 |
Adresa: |
19000, 27825329, Praha, Vysočany, Jana Přibíka, 958, 5, Jana Přibíka 958/5, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|