SYLVIE MIKULÁŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.05.2017 |
Adresa: |
58222, 72581832, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Dolní Jablonná, 41 |
|
SYLVIE MIKULÁŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.05.2017 |
Adresa: |
58222, 72581832, Havlíčkův Brod, Přibyslav, Dolní Jablonná, 41, Dolní Jablonná 41, 58222 Přibyslav |
|
SYLVIE MIKULÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.05.2017
|
jednatel |
20.04.2015 |
Adresa: |
58282, 9361481, Borek, Ostružno, 33 |
|
SYLVIE MIKULÁŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.05.2017
|
jednatel |
20.04.2015 |
Adresa: |
58282, 9361481, Havlíčkův Brod, Borek, Ostružno, 33, Ostružno 33, 58282 Borek |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
jednatel |
31.10.2012 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10 |
|
Nikola Boev
|
Neaktivní
od 20.04.2015
|
jednatel |
31.10.2012 |
Adresa: |
19000, 22516671, Praha 9, Střížkov, Jablonecká, 364, 13 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
jednatel |
31.10.2012 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10, Podvinný mlýn 2281/10, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Nikola Boev
|
Neaktivní
od 20.04.2015
|
jednatel |
31.10.2012 |
Adresa: |
19000, 22516671, Praha, Střížkov, Jablonecká, 364, 13, Jablonecká 364/13, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|