VASYL KUCYN
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
jednatel |
16.05.2015 |
Adresa: |
17000, 22297243, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U Výstaviště, 230, 11 |
|
VASYL KUCYN
|
Neaktivní
od 31.07.2020
|
jednatel |
16.05.2015 |
Adresa: |
17000, 22297243, Praha, Holešovice, U Výstaviště, 230, 11, U Výstaviště 230/11, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JIŘÍ FLUTKA
|
Neaktivní
od 16.05.2015
|
Jednatel |
20.03.2013 |
Adresa: |
19800, 25361244, Praha 9, Černý Most, Kučerova, 735, 1 |
|
Jiří Flutka
|
Neaktivní
od 16.05.2015
|
Jednatel |
20.03.2013 |
Adresa: |
19800, 25361244, Praha, Černý Most, Kučerova, 735, 1, Kučerova 735/1, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
PETR VLČEK
|
Neaktivní
od 20.03.2013
|
Jednatel |
11.01.2013 |
Adresa: |
16300, 22252053, Praha 6, Řepy, Makovského, 1223, 23 |
|
PETR VLČEK
|
Neaktivní
od 20.03.2013
|
Jednatel |
11.01.2013 |
Adresa: |
16300, 22252053, Praha, Řepy, Makovského, 1223, 23, Makovského 1223/23, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
MICHAL ZUZA
|
Neaktivní
od 11.01.2013
|
Jednatel |
05.11.2012 |
Adresa: |
10600, 28109945, Praha 10, Záběhlice, Šeberovská, 208, 2 |
|
MICHAL ZUZA
|
Neaktivní
od 11.01.2013
|
Jednatel |
05.11.2012 |
Adresa: |
10600, 28109945, Praha, Záběhlice, Šeberovská, 208, 2, Šeberovská 208/2, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|