Ing. EVA MAKALOUŠOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.02.2014 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Teplice, Dubská, 1535 |
|
Ing. MARTINA DONÁTOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.02.2014 |
Adresa: |
41501, 40425703, Teplice, Teplice, Dubská, 3298 |
|
Ing. MARTINA DONÁTOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.02.2014 |
Adresa: |
41501, 40425703, Teplice, Teplice, Teplice, Dubská, 3298, Dubská 3298, 41501 Teplice |
|
Ing. Eva Makaloušová
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.02.2014 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Teplice, Teplice, Dubská, 1535, Dubská 1535, 41501 Teplice |
|
Ing. JOSEF MAKALOUŠ
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Jednatel |
25.02.2014 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Teplice, Dubská, 1535 |
|
Ing. Josef Makalouš
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Jednatel |
25.02.2014 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Teplice, Teplice, Dubská, 1535, Dubská 1535, 41501 Teplice |
|
Ing. Eva Makaloušová
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
Jednatel |
04.07.2008 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Dubská, 1535 |
|
Ing. Martina Poláková
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
Jednatel |
04.07.2008 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Dubská, 1535 |
|
Ing. Eva Makaloušová
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
Jednatel |
04.07.2008 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Teplice, Teplice, Dubská, 1535, Dubská 1535, 41501 Teplice |
|
Ing. Martina Poláková
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
Jednatel |
04.07.2008 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Teplice, Teplice, Dubská, 1535, Dubská 1535, 41501 Teplice |
|
Martin Hrubý
|
Neaktivní
od 31.03.2005
|
Jednatel |
18.12.2002 |
Adresa: |
41501, 20235275, Teplice, Modlanská, 924/21 |
|
Ing. Radim Polák
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
Jednatel |
18.12.2002 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Dubská, 1535 |
|
Martin Hrubý
|
Neaktivní
od 31.03.2005
|
Jednatel |
18.12.2002 |
Adresa: |
41501, 20235275, Teplice, Teplice, Trnovany, Modlanská, 924, 21, Modlanská 924/21, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Ing. Radim Polák
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
Jednatel |
18.12.2002 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Teplice, Teplice, Dubská, 1535, Dubská 1535, 41501 Teplice |
|
Ing. Radim Polák
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
Jednatel |
17.06.1996 |
Adresa: |
Teplice, Sochorova, 1304 |
|
Martin Hrubý
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
Jednatel |
17.06.1996 |
Adresa: |
20253907, Teplice, Lípová, 455/49 |
|
Ing. Jiří Makalouš
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
Jednatel |
17.06.1996 |
Adresa: |
20263163, Teplice, Dubská, 1535 |
|
Ing. Josef Makalouš
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
Jednatel |
17.06.1996 |
Adresa: |
20263163, Teplice, Dubská, 1535 |
|
Ing. Radim Polák
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
Jednatel |
17.06.1996 |
Adresa: |
1304, Teplice, Sochorova, Sochorova 1304, Teplice, Česká republika |
|
Martin Hrubý
|
Neaktivní
od 18.12.2002
|
Jednatel |
17.06.1996 |
Adresa: |
41501, 20253907, Teplice, Teplice, Teplice, Lípová, 455, 49, Lípová 455/49, 41501 Teplice |
|
Ing. Jiří Makalouš
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
Jednatel |
17.06.1996 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Teplice, Teplice, Dubská, 1535, Dubská 1535, 41501 Teplice |
|
Ing. Josef Makalouš
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
Jednatel |
17.06.1996 |
Adresa: |
41501, 20263163, Teplice, Teplice, Teplice, Dubská, 1535, Dubská 1535, 41501 Teplice |
|