KATEŘINA ŠVADLENKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.06.2024 |
Adresa: |
46822, 19873336, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Železný Brod, Jiráskovo nábřeží, 474, Jiráskovo nábřeží 474, 46822 Železný Brod |
|
Mgr. ROSTISLAV JOZÍFEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
46312, 25634364, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, Kašparova, 710 |
|
Mgr. ROSTISLAV JOZÍFEK
|
Neaktivní
od 18.06.2024
|
Jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
46312, 25634364, Liberec, Liberec, Liberec XXV-Vesec, Kašparova, 710, Kašparova 710, Liberec XXV-Vesec, 46312 Liberec |
|
Mgr. Rostislav Jozífek
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
Jednatel |
03.04.2002 |
Adresa: |
Liberec 25, Kašparova, čp. 710 |
|
Mgr. Rostislav Jozífek
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
Jednatel |
03.04.2002 |
Adresa: |
čp. 710, Liberec 25, Kašparova, Kašparova čp. 710, Liberec 25, Česká republika |
|
Mgr. Rostislav Josífek
|
Neaktivní
od 03.04.2002
|
Jednatel |
25.07.1996 |
Adresa: |
Liberec 30, Dlážděná, 1423 |
|
Ing. Jaroslav Vlček
|
Neaktivní
od 03.04.2002
|
Jednatel |
25.07.1996 |
Adresa: |
Liberec 30, Dlážděná, 1418 |
|
Mgr. Rostislav Josífek
|
Neaktivní
od 03.04.2002
|
Jednatel |
25.07.1996 |
Adresa: |
46311, 23762535, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Dlážděná, 1423, Dlážděná 1423, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
Ing. Jaroslav Vlček
|
Neaktivní
od 03.04.2002
|
Jednatel |
25.07.1996 |
Adresa: |
46311, 23762489, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Dlážděná, 1418, Dlážděná 1418, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|