ANTONÍN HURT
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2018 |
Adresa: |
43513, 27507611, Most, Meziboří, Meziboří, U stadionu, 407 |
|
ANTONÍN HURT
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2018 |
Adresa: |
43513, 27507611, Most, Meziboří, Meziboří, U stadionu, 407, U stadionu 407, 43513 Meziboří |
|
VÁCLAV KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 28.02.2018
|
Jednatel |
15.10.2013 |
Adresa: |
43511, 5061296, Lom, Lom, Vrchlického, 103, 75 |
|
VÁCLAV KVASNIČKA
|
Neaktivní
od 28.02.2018
|
Jednatel |
15.10.2013 |
Adresa: |
43511, 5061296, Most, Lom, Lom, Vrchlického, 103, 75, Vrchlického 103/75, 43511 Lom |
|
Václav Kvasnička
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
Jednatel |
27.07.2011 |
Adresa: |
43601, 25636430, Litvínov, Jiráskova, 410 |
|
Václav Kvasnička
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
Jednatel |
27.07.2011 |
Adresa: |
43601, 25636430, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Jiráskova, 410, Jiráskova 410, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Antonín Hurt
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
Jednatel |
17.12.2010 |
Adresa: |
43513, 27507611, Meziboří, U Stadionu, 407 |
|
Karel Janouškovec
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
Jednatel |
17.12.2010 |
Adresa: |
41722, 27074200, Háj u Duchcova, Zelená, 290 |
|
ANTONÍN HURT
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
Jednatel |
17.12.2010 |
Adresa: |
43513, 27507611, Most, Meziboří, Meziboří, U stadionu, 407, U stadionu 407, 43513 Meziboří |
|
KAREL JANOUŠKOVEC
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
Jednatel |
17.12.2010 |
Adresa: |
41722, 27074200, Teplice, Háj u Duchcova, Háj u Duchcova, Zelená, 290, Zelená 290, 41722 Háj u Duchcova |
|
Karel Janouškovec
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
Jednatel |
08.11.2003 |
Adresa: |
5070236, Meziboří, Okružní, 225 |
|
Karel Janouškovec
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
Jednatel |
08.11.2003 |
Adresa: |
43513, 5070236, Most, Meziboří, Meziboří, Okružní, 225, Okružní 225, 43513 Meziboří |
|
Antonín Hurt
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
Jednatel |
28.11.2002 |
Adresa: |
43513, 5070732, Meziboří, Hornická, 275 |
|
Antonín Hurt
|
Neaktivní
od 17.12.2010
|
Jednatel |
28.11.2002 |
Adresa: |
43513, 5070732, Most, Meziboří, Meziboří, Hornická, 275, Hornická 275, 43513 Meziboří |
|
Viktor Šimůnek
|
Neaktivní
od 28.11.2002
|
Jednatel (ředitel) |
02.09.1996 |
Adresa: |
Most, Fr. Malíka, 964 |
|
Jaromír Novák
|
Neaktivní
od 28.11.2002
|
Jednatel |
02.09.1996 |
Adresa: |
5154561, Litvínov, Valdštejnská, 819 |
|
Viktor Šimůnek
|
Neaktivní
od 28.11.2002
|
Jednatel (ředitel) |
02.09.1996 |
Adresa: |
43401, 5092183, Most, Most, Most, Františka Malíka, 964, 18, Františka Malíka 964/18, 43401 Most |
|
Jaromír Novák
|
Neaktivní
od 28.11.2002
|
Jednatel |
02.09.1996 |
Adresa: |
43601, 5154561, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Valdštejnská, 819, Valdštejnská 819, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|