Ing. ROMAN HAVLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.01.2018 |
Adresa: |
46014, 25728482, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, U Slunečních lázní, 1058 |
|
Ing. ROMAN HAVLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.01.2018 |
Adresa: |
46014, 25728482, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, U Slunečních lázní, 1058, U Slunečních lázní 1058, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Ing. TOMÁŠ KUČERA
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.04.2015 |
Adresa: |
46331, 27496139, Liberec, Mníšek, Fojtka, V Úvoze, 161 |
|
Ing. TOMÁŠ KUČERA
|
Aktivní
|
Jednatel |
14.04.2015 |
Adresa: |
46331, 27496139, Liberec, Mníšek, Fojtka, V Úvoze, 161, V Úvoze 161, Fojtka, 46331 Mníšek |
|
FRANTIŠEK HORÁK
|
Neaktivní
od 26.01.2018
|
Jednatel |
09.08.2015 |
Adresa: |
46346, 14943921, Liberec, Svijany, Svijany, 28 |
|
František Horák
|
Neaktivní
od 26.01.2018
|
Jednatel |
09.08.2015 |
Adresa: |
46346, 14943921, Liberec, Svijany, Svijany, 28, č.p. 28, 46346 Svijany |
|
Ing. TOMÁŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
Jednatel |
09.05.2014 |
Adresa: |
46015, 23751991, Liberec, Liberec XXIX-Kunratice, Lukášovská, 70 |
|
Ing. TOMÁŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 14.04.2015
|
Jednatel |
09.05.2014 |
Adresa: |
46015, 23751991, Liberec, Liberec, Liberec XXIX-Kunratice, Lukášovská, 70, Lukášovská 70, Liberec XXIX-Kunratice, 46015 Liberec |
|
Růženka Kučerová
|
Neaktivní
od 03.07.2008
|
Jednatel |
07.08.2000 |
Adresa: |
46006, Liberec 6, Hodkovická, 323/7 |
|
Ing. Tomáš Kučera
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
Jednatel |
07.08.2000 |
Adresa: |
46015, Liberec 29, Lukášovská, 70 |
|
František Horák
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
Jednatel |
07.08.2000 |
Adresa: |
46346, 14943751, Svijany, Svijany, č.p. 8 |
|
Růženka Kučerová
|
Neaktivní
od 03.07.2008
|
Jednatel |
07.08.2000 |
Adresa: |
46006, 23669594, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Hodkovická, 323, 7, Hodkovická 323/7, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Ing. TOMÁŠ KUČERA
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
Jednatel |
07.08.2000 |
Adresa: |
46015, 23751991, Liberec, Liberec, Liberec XXIX-Kunratice, Lukášovská, 70, Lukášovská 70, Liberec XXIX-Kunratice, 46015 Liberec |
|
František Horák
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
Jednatel |
07.08.2000 |
Adresa: |
46346, 14943751, Liberec, Svijany, Svijany, 8, č.p. 8, 46346 Svijany |
|
MUDr. Miroslav Fiala
|
Neaktivní
od 07.08.2000
|
Jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
Liberec 5, Boženy Němcové, 500/6 |
|
MUDr. Miroslav Fiala
|
Neaktivní
od 07.08.2000
|
Jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
46005, 23783311, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Boženy Němcové, 500, 6, Boženy Němcové 500/6, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
MUDr. Miroslav Fiala
|
Neaktivní
od 15.03.1999
|
Jednatel |
30.09.1997 |
Adresa: |
Liberec 6, Soukenická, 741/15 |
|
Ing. Josef Vacek
|
Neaktivní
od 04.01.2000
|
Jednatel |
30.09.1997 |
Adresa: |
Liberec 13, Jiráskova, 390 |
|
MUDr. Miroslav Fiala
|
Neaktivní
od 15.03.1999
|
Jednatel |
30.09.1997 |
Adresa: |
46006, 23673559, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Soukenická, 741, 15, Soukenická 741/15, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
Ing. Josef Vacek
|
Neaktivní
od 04.01.2000
|
Jednatel |
30.09.1997 |
Adresa: |
46001, 23702419, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Jiráskova, 390, 41, Jiráskova 390/41, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
Ing. František Štípek
|
Neaktivní
od 30.09.1997
|
Jednatel |
04.10.1996 |
Adresa: |
23645920, Liberec, Chrastava, Střelecký vrch, 679 |
|
Ing. František Štípek
|
Neaktivní
od 30.09.1997
|
Jednatel |
04.10.1996 |
Adresa: |
46331, 23645920, Liberec, Chrastava, Chrastava, Střelecký vrch, 679, Střelecký vrch 679, 46331 Chrastava |
|