Ing. VLASTIMIL FOREJT
|
Aktivní
|
jednatel |
05.05.2023 |
Adresa: |
11000, 21703795, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 602, 15, Ve Smečkách 602/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
VÁCLAV ŠÍMA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.01.2022 |
Adresa: |
44001, 9241612, Louny, Louny, Louny, U Pramenu, 2488 |
|
VÁCLAV ŠÍMA
|
Neaktivní
od 05.05.2023
|
jednatel |
10.01.2022 |
Adresa: |
44001, 9241612, Louny, Louny, Louny, U Pramenu, 2488, U Pramenu 2488, 44001 Louny |
|
RADEK CHYLÍK
|
Neaktivní
od 10.01.2022
|
Jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
25218, 26676516, Praha-západ, Úhonice, Úhonice, Dušnická, 352 |
|
RADEK CHYLÍK
|
Neaktivní
od 10.01.2022
|
Jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
25218, 26676516, Praha-západ, Úhonice, Úhonice, Dušnická, 352, Dušnická 352, 25218 Úhonice |
|
Ing. Zdeněk Voda
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
jednatel |
21.09.2017 |
Adresa: |
51101, 21578494, Turnov, Pelešany, 82 |
|
Ing. Zdeněk Voda
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
jednatel |
21.09.2017 |
Adresa: |
51101, 21578494, Semily, Turnov, Pelešany, 82, Pelešany 82, 51101 Turnov |
|
ZDENĚK VODA
|
Neaktivní
od 21.09.2017
|
jednatel |
27.08.2013 |
Adresa: |
51101, 21578494, Turnov, Pelešany, 82 |
|
ZDENĚK VODA
|
Neaktivní
od 21.09.2017
|
jednatel |
27.08.2013 |
Adresa: |
51101, 21578494, Semily, Turnov, Pelešany, 82, Pelešany 82, 51101 Turnov |
|
Ing. Zdeněk Voda
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
jednatel |
21.02.2008 |
Adresa: |
51101, 21578494, Turnov, Pelešany, 82 |
|
Ing. Zdeněk Voda
|
Neaktivní
od 27.08.2013
|
jednatel |
21.02.2008 |
Adresa: |
51101, 21578494, Semily, Turnov, Pelešany, 82, Pelešany 82, 51101 Turnov |
|
ing. Pavel Vladyka
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
jednatel |
29.10.1996 |
Adresa: |
Liberec 10, Jáchymovská, 279/10 |
|
Ing. Pavel Vladyka
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
jednatel |
29.10.1996 |
Adresa: |
46010, 23691930, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Jáchymovská, 279, 10, Jáchymovská 279/10, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|