JOSEF GIRETH
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.07.2020 |
Adresa: |
44001, 27640779, Louny, Louny, Louny, K Velodromu, 2949 |
|
JOSEF GIRETH
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.07.2020 |
Adresa: |
44001, 27640779, Louny, Louny, Louny, K Velodromu, 2949, K Velodromu 2949, 44001 Louny |
|
JOSEF GIRETH
|
Neaktivní
od 10.07.2020
|
Jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
26712, 1504371, Loděnice, Loděnice, Za GZ, 315 |
|
JOSEF GIRETH
|
Neaktivní
od 10.07.2020
|
Jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
26712, 1504371, Beroun, Loděnice, Loděnice, Za GZ, 315, Za GZ 315, 26712 Loděnice |
|
Josef Gíreth
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
Jednatel |
08.01.2010 |
Adresa: |
26712, 1504371, Loděnice, ZA GZ, 315 |
|
Josef Gíreth
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
Jednatel |
08.01.2010 |
Adresa: |
26712, 1504371, Beroun, Loděnice, Loděnice, Za GZ, 315, Za GZ 315, 26712 Loděnice |
|
Vladimír Kosinský
|
Neaktivní
od 08.01.2010
|
Jednatel |
09.09.2006 |
Adresa: |
20242514, Teplice, Kpt. Jaroše, 1618/6 |
|
Vladimír Kosinský
|
Neaktivní
od 08.01.2010
|
Jednatel |
09.09.2006 |
Adresa: |
41501, 20242514, Teplice, Teplice, Trnovany, kpt. Jaroše, 1618, 6, kpt. Jaroše 1618/6, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Ing. Vladimír Kerhart
|
Neaktivní
od 09.09.2006
|
Jednatel |
01.11.1996 |
Adresa: |
Děčín I, ČSA, 1236/38 |
|
Bc. Petr Zdobinský
|
Neaktivní
od 09.09.2006
|
Jednatel |
01.11.1996 |
Adresa: |
Děčín II, Tylova, 772/6 |
|
Ing. Vladimír Kerhart
|
Neaktivní
od 09.09.2006
|
Jednatel |
01.11.1996 |
Adresa: |
1236/38, Děčín I, ČSA, ČSA 1236/38, Děčín I, Česká republika |
|
Bc. PETR ZDOBINSKÝ
|
Neaktivní
od 09.09.2006
|
Jednatel |
01.11.1996 |
Adresa: |
40502, 214507, Děčín, Děčín, Děčín II-Nové Město, Tylova, 772, 6, Tylova 772/6, Děčín II-Nové Město, 40502 Děčín |
|