Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | UL ČETRANS Ústí nad Labem, s.r.o. |
ICO: | 25011855 |
Registrovaná adresa: | 40001, 17839190, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Textilní, 2516, 6, Textilní 2516/6, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
Začleněno na: | 25.11.1996 |
Datum ukončení: | 31.03.2001 |
Předmět podnikání: |
nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu, s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 kus balení
zasílatelství
zámečnictví
měření emisí motorových vozidel
pneuservis
mytí vozidel
kovoobráběčství
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
celní jednatelství a poskytování služeb, souvisejících s celnímřízením v režimu živností volných
opravy motorových vozidel
silniční motorová doprava nákladní
celní jednatelství a poskytování služeb, souvisejících s celním řízením v režimu živností volných
pronájem nemovitostí a nebytových prostor - vázáno na poskytování vedlejších služeb
opravy karoserií
pronájem nemovitostí a nebytových prostor - vázáno naposkytování vedlejších služeb
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu,s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a mazivve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 kus balení
provozování garáží a odstavných ploch
prodej jedů, žíravin a pesticidů
opravy ostatních dopravních prostředků
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ČETRANS Ústí n.L. a.s., 48268089 | Neaktivní od 31.03.2001 | 27.09.1999 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ivo Leopold | Neaktivní od 31.03.2001 | Jednatel | 29.03.1999 |
|
|||
Ivo Leopold | Neaktivní od 31.03.2001 | Jednatel | 29.03.1999 |
|
|||
Ing. Ivan Domecký | Neaktivní od 31.03.2001 | Jednatel | 31.03.1998 |
|
|||
Ing. Ivan Domecký | Neaktivní od 31.03.2001 | Jednatel | 31.03.1998 |
|
|||
Ing. Ivan Domecký | Neaktivní od 31.03.1998 | Jednatel | 28.01.1998 |
|
|||
Zdeněk Kratochvíl | Neaktivní od 29.03.1999 | Jednatel | 28.01.1998 |
|
|||
Radek Leopold | Neaktivní od 29.03.1999 | Jednatel | 28.01.1998 |
|
|||
Ing. Ivan Domecký | Neaktivní od 31.03.1998 | Jednatel | 28.01.1998 |
|
|||
Zdeněk Kratochvíl | Neaktivní od 29.03.1999 | Jednatel | 28.01.1998 |
|
|||
Radek Leopold | Neaktivní od 29.03.1999 | Jednatel | 28.01.1998 |
|
|||
Ing. Jaromír Malý | Neaktivní od 28.01.1998 | Jednatel | 25.11.1996 |
|
|||
Ing. Jaromír Malý | Neaktivní od 28.01.1998 | Jednatel | 25.11.1996 |
|
Registrační číslo UL ČETRANS Ústí nad Labem, s.r.o. je 25011855.
Registrační adresa UL ČETRANS Ústí nad Labem, s.r.o. je 40001, 17839190, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Textilní, 2516, 6, Textilní 2516/6, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem.
UL ČETRANS Ústí nad Labem, s.r.o. byla založena 25.11.1996.