DAVID KOVÁŘÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
40340, 27725669, Ústí nad Labem, Skorotice, Javorová, 322 |
|
DAVID KOVÁŘÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
40340, 27725669, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Skorotice, Javorová, 322, Javorová 322, Skorotice, 40340 Ústí nad Labem |
|
Thomas Schwarz
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.05.2006 |
Adresa: |
89537 Giengen An Der Brenz, Burgberg, Stauffenbergstrasse 6 |
|
Ing. PAVEL SVOBODA
|
Neaktivní
od 14.09.2015
|
Jednatel |
13.10.2014 |
Adresa: |
41201, 2901854, Litoměřice, Předměstí, Na Kocandě, 695, 23 |
|
ing. Pavel Svoboda
|
Neaktivní
od 14.09.2015
|
Jednatel |
13.10.2014 |
Adresa: |
41201, 2901854, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Na Kocandě, 695, 23, Na Kocandě 695/23, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Ing. Pavel Svoboda
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
Jednatel |
04.02.1999 |
Adresa: |
41201, 2901854, Litoměřice, Na Kocandě, 23 |
|
ing. Pavel Svoboda
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
Jednatel |
04.02.1999 |
Adresa: |
41201, 2901854, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Na Kocandě, 695, 23, Na Kocandě 695/23, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Ing. Pavel Svoboda
|
Neaktivní
od 04.02.1999
|
Jednatel |
12.12.1996 |
Adresa: |
Litoměřice, Žalhostice, 50 |
|
Ing. Pavel Svoboda
|
Neaktivní
od 04.02.1999
|
Jednatel |
12.12.1996 |
Adresa: |
50, Litoměřice, Žalhostice, Žalhostice 50, okres: Litoměřice, Česká republika |
|