Nureddin Elfeki
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
22293086, Praha 7, Havanská, 16 |
|
Nureddin Elfeki
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
17000, 22293086, Praha, Bubeneč, Havanská, 155, 16, Havanská 155/16, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Fauzia Rasouliová
|
Neaktivní
od 26.08.2004
|
Člen představenstva |
03.04.2003 |
Adresa: |
22308636, Praha 7, Veverkova, 9 |
|
Fauzia Rasouliová
|
Neaktivní
od 26.08.2004
|
Člen představenstva |
03.04.2003 |
Adresa: |
17000, 22308636, Praha, Holešovice, Veverkova, 1229, 9, Veverkova 1229/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Stanislav Jenší
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
Člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
Liberec 14, Údolní, 422/20 |
|
Naser Mohamed Elfeghi, nar. 30.4.1966
|
Neaktivní
od 26.08.2004
|
Člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
22293086, Praha 7, Havanská, 16 |
|
Ing. Stanislav Jenší
|
Neaktivní
od 03.04.2003
|
Člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
46014, 23711230, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Údolní, 422, 20, Údolní 422/20, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Naser Mohamed Elfeghi, nar. 30.4.1966
|
Neaktivní
od 26.08.2004
|
Člen představenstva |
19.12.1996 |
Adresa: |
17000, 22293086, Praha, Bubeneč, Havanská, 155, 16, Havanská 155/16, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|