OLDŘICH MIKEŠTÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2021 |
Adresa: |
62800, 19432071, Brno-město, Brno, Líšeň, Horníkova, 2059, 2 |
|
OLDŘICH MIKEŠTÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2021 |
Adresa: |
62800, 19432071, Brno-město, Brno, Líšeň, Horníkova, 2059, 2, Horníkova 2059/2, Líšeň, 62800 Brno |
|
PETR ŠEBELA
|
Neaktivní
od 01.02.2021
|
jednatel |
18.05.2015 |
Adresa: |
68301, 542059, Velešovice, Velešovice, 28 |
|
PETR ŠEBELA
|
Neaktivní
od 01.02.2021
|
jednatel |
18.05.2015 |
Adresa: |
68301, 542059, Vyškov, Velešovice, Velešovice, 28, č.p. 28, 68301 Velešovice |
|
Petr Šebela
|
Neaktivní
od 18.05.2015
|
jednatel |
03.07.2012 |
Adresa: |
68301, Vyškov, Velešovice, 28 |
|
Petr Šebela
|
Neaktivní
od 18.05.2015
|
jednatel |
03.07.2012 |
Adresa: |
Vyškov, Velešovice, 68301, 68301 Vyškov - Velešovice 28, Česká republika |
|
Ing. MARTIN JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
Jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
37001, 28175786, České Budějovice, České Budějovice 7, Boletická, 2222, 1a |
|
Ing. MARTIN JANOUŠEK
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
Jednatel |
02.02.2012 |
Adresa: |
37001, 28175786, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Boletická, 2222, 1a, Boletická 2222/1a, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
Pavel Trnka
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
Jednatel |
26.04.2004 |
Adresa: |
40502, Děčín IV, Na Výšinách, 1902/40 |
|
Pavel Trnka
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
Jednatel |
26.04.2004 |
Adresa: |
40502, 26876817, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Na Výšinách, 1902, 40, Na Výšinách 1902/40, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
Pavel Trnka
|
Neaktivní
od 26.04.2004
|
Jednatel |
14.01.2003 |
Adresa: |
40505, Děčín IX, Na vyhlídce, 310 |
|
Jiří Mladý
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
Jednatel |
14.01.2003 |
Adresa: |
40502, Děčín VI, Slezská, 3 |
|
Pavel Trnka
|
Neaktivní
od 26.04.2004
|
Jednatel |
14.01.2003 |
Adresa: |
40505, 241474, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Na Vyhlídce, 310, Na Vyhlídce 310, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
Jiří Mladý
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
Jednatel |
14.01.2003 |
Adresa: |
40502, 235296, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Slezská, 1820, 3, Slezská 1820/3, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Jiří Mladý
|
Neaktivní
od 14.01.2003
|
Jednatel |
14.01.1997 |
Adresa: |
Děčín VI, Slezská, 3 |
|
Pavel Trnka
|
Neaktivní
od 14.01.2003
|
Jednatel |
14.01.1997 |
Adresa: |
Děčín IX, Na vyhlídce, 310 |
|
Jiří Mladý
|
Neaktivní
od 14.01.2003
|
Jednatel |
14.01.1997 |
Adresa: |
40502, 235296, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Slezská, 1820, 3, Slezská 1820/3, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Pavel Trnka
|
Neaktivní
od 14.01.2003
|
Jednatel |
14.01.1997 |
Adresa: |
40505, 241474, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Na Vyhlídce, 310, Na Vyhlídce 310, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|