BOHUMÍR BAŠTA
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.04.2016 |
Adresa: |
41701, 20298391, Dubí, Dubí, Koněvova, 571, 16 |
|
BOHUMÍR BAŠTA
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.04.2016 |
Adresa: |
41701, 20298391, Teplice, Dubí, Dubí, Koněvova, 571, 16, Koněvova 571/16, 41701 Dubí |
|
JOSEF CHLÁDEK
|
Neaktivní
od 23.04.2016
|
Jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
41501, 26690314, Teplice, Teplice, Johančina, 3262 |
|
OLDŘICH SLAVÍK
|
Neaktivní
od 23.04.2016
|
Jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
41501, 20279418, Teplice, Teplice, Bořivojova, 3129 |
|
BOHUMÍR BAŠTA
|
Neaktivní
od 23.04.2016
|
Jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
41701, 20298391, Dubí, Dubí, Koněvova, 571, 16 |
|
OLDŘICH SLAVÍK
|
Neaktivní
od 23.04.2016
|
Jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
41501, 20279418, Teplice, Teplice, Teplice, Bořivojova, 3129, Bořivojova 3129, 41501 Teplice |
|
JOSEF CHLÁDEK
|
Neaktivní
od 23.04.2016
|
Jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
41501, 26690314, Teplice, Teplice, Teplice, Johančina, 3262, Johančina 3262, 41501 Teplice |
|
BOHUMÍR BAŠTA
|
Neaktivní
od 23.04.2016
|
Jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
41701, 20298391, Teplice, Dubí, Dubí, Koněvova, 571, 16, Koněvova 571/16, 41701 Dubí |
|
JOSEF CHLÁDEK
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
Jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
41501, 26690314, Teplice, Teplice, Johančina, 3262 |
|
OLDŘICH SLAVÍK
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
Jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
41501, 20279418, Teplice, Teplice, Bořivojova, 3129 |
|
JOSEF CHLÁDEK
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
Jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
41501, 26690314, Teplice, Teplice, Teplice, Johančina, 3262, Johančina 3262, 41501 Teplice |
|
OLDŘICH SLAVÍK
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
Jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
41501, 20279418, Teplice, Teplice, Teplice, Bořivojova, 3129, Bořivojova 3129, 41501 Teplice |
|
Josef Chládek
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Jednatel |
01.02.2011 |
Adresa: |
41501, 26690314, Teplice, Johančina, 3262 |
|
JOSEF CHLÁDEK
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Jednatel |
01.02.2011 |
Adresa: |
41501, 26690314, Teplice, Teplice, Teplice, Johančina, 3262, Johančina 3262, 41501 Teplice |
|
Oldřich Slavík
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Jednatel |
17.06.2004 |
Adresa: |
41501, 20279418, Teplice, Bořivojova, 3129 |
|
OLDŘICH SLAVÍK
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
Jednatel |
17.06.2004 |
Adresa: |
41501, 20279418, Teplice, Teplice, Teplice, Bořivojova, 3129, Bořivojova 3129, 41501 Teplice |
|
Oldřich Slavík
|
Neaktivní
od 17.06.2004
|
Jednatel |
21.01.1997 |
Adresa: |
Teplice - Trnovany II, Janáčkova, 1590 |
|
Josef Chládek
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Jednatel |
21.01.1997 |
Adresa: |
20268807, Teplice, Mostecká, 20 |
|
Bohumír Bašta
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
Jednatel |
21.01.1997 |
Adresa: |
Dubí u Teplic, Koněvova, 571/16 |
|
Oldřich Slavík
|
Neaktivní
od 17.06.2004
|
Jednatel |
21.01.1997 |
Adresa: |
41501, 20242212, Teplice, Teplice, Trnovany, Janáčkova, 1590, 2, Janáčkova 1590/2, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Josef Chládek
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Jednatel |
21.01.1997 |
Adresa: |
41501, 20268807, Teplice, Teplice, Teplice, Mostecká, 2098, 20, Mostecká 2098/20, 41501 Teplice |
|
BOHUMÍR BAŠTA
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
Jednatel |
21.01.1997 |
Adresa: |
41701, 20298391, Teplice, Dubí, Dubí, Koněvova, 571, 16, Koněvova 571/16, 41701 Dubí |
|