PETR BOHÁČ
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
Jednatel |
02.09.2016 |
Adresa: |
41301, 16775694, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Podlusky, Chvalínská, 2317 |
|
PETR BOHÁČ
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
Jednatel |
02.09.2016 |
Adresa: |
41301, 16775694, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Podlusky, Chvalínská, 2317, Chvalínská 2317, Podlusky, 41301 Roudnice nad Labem |
|
PETR BOHÁČ
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
Jednatel |
15.01.2014 |
Adresa: |
41301, 16860179, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Špindlerova třída, 773 |
|
JAROSLAV HUSÁK
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
Jednatel |
15.01.2014 |
Adresa: |
41301, 16871448, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Řipská, 1985 |
|
PETR BOHÁČ
|
Neaktivní
od 02.09.2016
|
Jednatel |
15.01.2014 |
Adresa: |
41301, 16860179, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Špindlerova třída, 773, Špindlerova třída 773, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Jaroslav Husák
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
Jednatel |
15.01.2014 |
Adresa: |
41301, 16871448, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Řipská, 1985, Řipská 1985, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Petr Boháč
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
Jednatel |
21.08.2007 |
Adresa: |
41301, Roudnice nad Labem, Špindlerova, 773 |
|
PETR BOHÁČ
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
Jednatel |
21.08.2007 |
Adresa: |
41301, 16860179, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Špindlerova třída, 773, Špindlerova třída 773, 41301 Roudnice nad Labem |
|
Petr Boháč
|
Neaktivní
od 21.08.2007
|
Jednatel |
12.05.1997 |
Adresa: |
2897288, Litoměřice, Dolní Rybářská, 4 |
|
Petr Boháč
|
Neaktivní
od 21.08.2007
|
Jednatel |
12.05.1997 |
Adresa: |
41201, 2897288, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Dolní Rybářská, 192, 4, Dolní Rybářská 192/4, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Ing. Zdeněk Hamerský
|
Neaktivní
od 21.08.2007
|
Jednatel |
03.02.1997 |
Adresa: |
2913470, Litoměřice, Dalimilova, 29 |
|
Jaroslav Husák
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
Jednatel |
03.02.1997 |
Adresa: |
16871448, Roudnice nad Labem, Řipská, 1985 |
|
Ing. Zdeněk Hamerský
|
Neaktivní
od 21.08.2007
|
Jednatel |
03.02.1997 |
Adresa: |
41201, 2913470, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Dalimilova, 1892, 29, Dalimilova 1892/29, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Jaroslav Husák
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
Jednatel |
03.02.1997 |
Adresa: |
41301, 16871448, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Řipská, 1985, Řipská 1985, 41301 Roudnice nad Labem |
|