ZDENĚK FRIDRYCH
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
41108, 25878450, Račice, Račice, 133 |
|
ZDENĚK FRIDRYCH
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
41108, 25878450, Litoměřice, Račice, Račice, 133, č.p. 133, 41108 Račice |
|
Pavel Ušala
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Jednatel |
27.11.2007 |
Adresa: |
41108, 26394863, Račice, 132 |
|
Zdeněk Fridrych
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
Jednatel |
27.11.2007 |
Adresa: |
41108, 25878450, Račice, 133 |
|
Pavel Ušala
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
Jednatel |
27.11.2007 |
Adresa: |
41108, 26394863, Litoměřice, Račice, Račice, 132, č.p. 132, 41108 Račice |
|
ZDENĚK FRIDRYCH
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
Jednatel |
27.11.2007 |
Adresa: |
41108, 25878450, Litoměřice, Račice, Račice, 133, č.p. 133, 41108 Račice |
|
Jaroslav Franc
|
Neaktivní
od 21.04.2006
|
Jednatel |
03.03.1997 |
Adresa: |
41108, 16875753, Štětí, U stadionu, 481 |
|
Zdeněk Fridrych
|
Neaktivní
od 27.11.2007
|
Jednatel |
03.03.1997 |
Adresa: |
41108, 16877250, Štětí, Dohnalova, 667 |
|
Pavel Ušala
|
Neaktivní
od 27.11.2007
|
Jednatel |
03.03.1997 |
Adresa: |
41108, 16875915, Štětí, Litoměřická, 501 |
|
Jaroslav Franc
|
Neaktivní
od 21.04.2006
|
Jednatel |
03.03.1997 |
Adresa: |
41108, 16875753, Litoměřice, Štětí, Štětí, U stadionu, 481, U stadionu 481, 41108 Štětí |
|
Zdeněk Fridrych
|
Neaktivní
od 27.11.2007
|
Jednatel |
03.03.1997 |
Adresa: |
41108, 16877250, Litoměřice, Štětí, Štětí, Dohnalova, 667, Dohnalova 667, 41108 Štětí |
|
Pavel Ušala
|
Neaktivní
od 27.11.2007
|
Jednatel |
03.03.1997 |
Adresa: |
41108, 16875915, Litoměřice, Štětí, Štětí, Litoměřická, 501, Litoměřická 501, 41108 Štětí |
|