ALENA VACKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.04.2024 |
Adresa: |
40335, 79114717, Ústí nad Labem, Libouchec, Libouchec, 565, č.p. 565, 40335 Libouchec |
|
ALENA VACKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.12.2015 |
Adresa: |
40335, 9305017, Libouchec, Libouchec, 125 |
|
ALENA VACKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.04.2024
|
jednatel |
04.12.2015 |
Adresa: |
40335, 9305017, Ústí nad Labem, Libouchec, Libouchec, 125, č.p. 125, 40335 Libouchec |
|
Zdeněk Kropáč
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
Jednatel |
09.10.1998 |
Adresa: |
3, Libouchec, Dlouhá, 125 |
|
Zdeněk Kropáč
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
Jednatel |
09.10.1998 |
Adresa: |
40335, 9305017, Ústí nad Labem, Libouchec, Libouchec, 125, č.p. 125, 40335 Libouchec |
|
Jiří Bulák
|
Neaktivní
od 09.10.1998
|
Jednatel |
20.04.1997 |
Adresa: |
17764726, Mojžíř, Vodařská, 123 |
|
Zdeněk Kropáč
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
Jednatel |
20.04.1997 |
Adresa: |
3, Libouchec, Dlouhá, 125 |
|
Jiří Bulák
|
Neaktivní
od 09.10.1998
|
Jednatel |
20.04.1997 |
Adresa: |
40331, 17764726, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Mojžíř, Vodařská, 123, Vodařská 123, Mojžíř, 40331 Ústí nad Labem |
|
Zdeněk Kropáč
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
Jednatel |
20.04.1997 |
Adresa: |
40335, 9305017, Ústí nad Labem, Libouchec, Libouchec, 125, č.p. 125, 40335 Libouchec |
|