IVANA DVOŘÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
01.07.2023 |
Adresa: |
43401, 5106141, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2495, 9, Vítězslava Nezvala 2495/9, 43401 Most |
|
Ing. JAROSLAVA FRANTOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
12.05.2023 |
Adresa: |
43401, 27934683, Most, Most, Most, Průběžná, 3377, Průběžná 3377, 43401 Most |
|
LUBOŠ HEMELÍK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
27.12.2022 |
Adresa: |
43401, 5106141, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2495, 9 |
|
LADISLAVA KINTEROVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
12.05.2020 |
Adresa: |
43401, 5106133, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2494, 7 |
|
Bc. ALENA ŠLÉGROVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
12.05.2020 |
Adresa: |
43401, 5106117, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2492, 3 |
|
PAVEL DUŠEK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
12.05.2020 |
Adresa: |
43401, 5106117, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2492, 3 |
|
Ing. DANA BELÁNOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
12.05.2020 |
Adresa: |
43003, 23512911, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Husova, 3203, 65 |
|
LADISLAVA KINTEROVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
12.05.2020 |
Adresa: |
43401, 5106133, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2494, 7, Vítězslava Nezvala 2494/7, 43401 Most |
|
Bc. ALENA ŠLÉGROVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
12.05.2020 |
Adresa: |
43401, 5106117, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2492, 3, Vítězslava Nezvala 2492/3, 43401 Most |
|
PAVEL DUŠEK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
12.05.2020 |
Adresa: |
43401, 5106117, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2492, 3, Vítězslava Nezvala 2492/3, 43401 Most |
|
LUBOŠ HEMELÍK
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
Člen představenstva |
27.12.2022 |
Adresa: |
43401, 5106141, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2495, 9, Vítězslava Nezvala 2495/9, 43401 Most |
|
RADKA ROUDOVÁ
|
Neaktivní
od 27.12.2022
|
Člen představenstva |
08.10.2021 |
Adresa: |
43401, 5075483, Most, Patokryje, Patokryje, 23 |
|
RADKA ROUDOVÁ
|
Neaktivní
od 27.12.2022
|
Člen představenstva |
08.10.2021 |
Adresa: |
43401, 5075483, Most, Patokryje, Patokryje, 23, č.p. 23, 43401 Patokryje |
|
RADKA ROUDOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
Člen představenstva |
12.05.2020 |
Adresa: |
43401, 5106125, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2493, 5 |
|
RADKA ROUDOVÁ
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
Člen představenstva |
12.05.2020 |
Adresa: |
43401, 5106125, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2493, 5, Vítězslava Nezvala 2493/5, 43401 Most |
|
Ing. DANA BELÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2023
|
Předseda představenstva |
12.05.2020 |
Adresa: |
43003, 23512911, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Husova, 3203, 65, Husova 3203/65, 43003 Chomutov |
|
Ing. DANA BELÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Předseda |
13.09.2019 |
Adresa: |
43003, 23512911, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Husova, 3203, 65 |
|
Ing. DANA BELÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Předseda |
13.09.2019 |
Adresa: |
43003, 23512911, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Husova, 3203, 65, Husova 3203/65, 43003 Chomutov |
|
Ing. PAVEL HEŘMAN
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Místopředseda |
23.08.2018 |
Adresa: |
69181, 73680885, Břeclav, Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí, 236 |
|
Ing. PAVEL HEŘMAN
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Místopředseda |
23.08.2018 |
Adresa: |
69181, 73680885, Břeclav, Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí, 236, č.p. 236, 69181 Brod nad Dyjí |
|
Ing. PAVEL HEŘMAN
|
Neaktivní
od 23.08.2018
|
Místopředseda |
13.04.2017 |
Adresa: |
43401, 5111897, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 3071, 126 |
|
Ing. Pavel Heřman
|
Neaktivní
od 23.08.2018
|
Místopředseda |
13.04.2017 |
Adresa: |
43401, 5111897, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 3071, 126, tř. Budovatelů 3071/126, 43401 Most |
|
Ing. DANA BELÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2019
|
Předseda |
12.03.2016 |
Adresa: |
43003, 23522062, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Jiráskova, 4143 |
|
Ing. DANA BELÁNOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2019
|
Předseda |
12.03.2016 |
Adresa: |
43003, 23522062, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Jiráskova, 4143, Jiráskova 4143, 43003 Chomutov |
|
Ing. Dana Belánová
|
Neaktivní
od 12.03.2016
|
Předseda |
01.02.2011 |
Adresa: |
43401, 5106125, Most, Vítězslava Nezvala, 2493, 5 |
|
Ing. Pavel Heřman
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
Místopředseda |
01.02.2011 |
Adresa: |
43401, 5111897, Most, Tř. Budovatelů, 3071, 126 |
|
Radka Roudová
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Člen |
01.02.2011 |
Adresa: |
43401, 5106125, Most, Vítězslava Nezvala, 2493, 5 |
|
Miroslava Petrášová
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Člen |
01.02.2011 |
Adresa: |
43401, 5106133, Most, Vítězslava Nezvala, 2494, 7 |
|
Ladislava Kinterová
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Člen |
01.02.2011 |
Adresa: |
43401, 5106133, Most, Vítězslava Nezvala, 2494, 7 |
|
Ing. Dana Belánová
|
Neaktivní
od 12.03.2016
|
Předseda |
01.02.2011 |
Adresa: |
43401, 5106125, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2493, 5, Vítězslava Nezvala 2493/5, 43401 Most |
|
Ing. Pavel Heřman
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
Místopředseda |
01.02.2011 |
Adresa: |
43401, 5111897, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 3071, 126, tř. Budovatelů 3071/126, 43401 Most |
|
RADKA ROUDOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Člen |
01.02.2011 |
Adresa: |
43401, 5106125, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2493, 5, Vítězslava Nezvala 2493/5, 43401 Most |
|
Miroslava Petrášová
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Člen |
01.02.2011 |
Adresa: |
43401, 5106133, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2494, 7, Vítězslava Nezvala 2494/7, 43401 Most |
|
LADISLAVA KINTEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
Člen |
01.02.2011 |
Adresa: |
43401, 5106133, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2494, 7, Vítězslava Nezvala 2494/7, 43401 Most |
|
Jaroslava Kuszniruková
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Předseda |
13.07.2006 |
Adresa: |
43401, 5106117, Most, Vítězslava Nezvala, 2492/3 |
|
Zdeněk Svatoň
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Místopředseda představenstva |
13.07.2006 |
Adresa: |
43401, 5106141, Most, Vítězslava Nezvala, 2495/9 |
|
Alena Šlégrová
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Člen |
13.07.2006 |
Adresa: |
43401, 5106117, Most, Vítězslava Nezvala, 2492/3 |
|
Ing. Miroslava Erlitzová
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Člen |
13.07.2006 |
Adresa: |
43401, 5106141, Most, Vítězslava Nezvala, 2495/9 |
|
Jaroslav Zemek
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Člen |
13.07.2006 |
Adresa: |
43401, 5106117, Most, Vítězslava Nezvala, 2492/3 |
|
Jaroslava Kuszniruková
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Předseda |
13.07.2006 |
Adresa: |
43401, 5106117, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2492, 3, Vítězslava Nezvala 2492/3, 43401 Most |
|
Zdeněk Svatoň
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Místopředseda představenstva |
13.07.2006 |
Adresa: |
43401, 5106141, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2495, 9, Vítězslava Nezvala 2495/9, 43401 Most |
|
Alena Šlégrová
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Člen |
13.07.2006 |
Adresa: |
43401, 5106117, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2492, 3, Vítězslava Nezvala 2492/3, 43401 Most |
|
Ing. Miroslava Erlitzová
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Člen |
13.07.2006 |
Adresa: |
43401, 5106141, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2495, 9, Vítězslava Nezvala 2495/9, 43401 Most |
|
Jaroslav Zemek
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Člen |
13.07.2006 |
Adresa: |
43401, 5106117, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2492, 3, Vítězslava Nezvala 2492/3, 43401 Most |
|
Jaroslav Zemek
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Člen |
07.06.2002 |
Adresa: |
5106117, Most, V. Nezvala, 2492 |
|
Jaroslav Zemek
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Člen |
07.06.2002 |
Adresa: |
43401, 5106117, Most, Most, Most, Vítězslava Nezvala, 2492, 3, Vítězslava Nezvala 2492/3, 43401 Most |
|
Marie Součková
|
Neaktivní
od 07.06.2002
|
Člen |
21.05.1997 |
Adresa: |
Most, Nezvala, bl. 219/2495 |
|
Jaroslava Kuszniruková
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Předseda |
21.05.1997 |
Adresa: |
Most, Nezvala, bl.219/2492 |
|
Zdeněk Svatoň
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Místopředseda |
21.05.1997 |
Adresa: |
Most, Nezvala, bl. 219/2495 |
|
Alena Šlégrová
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Člen |
21.05.1997 |
Adresa: |
Most, Nezvala, bl. 219/2492 |
|
Ing. Miroslava Erlitzová
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Člen |
21.05.1997 |
Adresa: |
Most, Nezvala, bl. 219/2495 |
|
Marie Součková
|
Neaktivní
od 07.06.2002
|
Člen |
21.05.1997 |
Adresa: |
bl. 219/2495, Most, Nezvala, Nezvala bl. 219/2495, Most, Česká republika |
|
Jaroslava Kuszniruková
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Předseda |
21.05.1997 |
Adresa: |
bl.219/2492, Most, Nezvala, Nezvala bl.219/2492, Most, Česká republika |
|
Zdeněk Svatoň
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Místopředseda |
21.05.1997 |
Adresa: |
bl. 219/2495, Most, Nezvala, Nezvala bl. 219/2495, Most, Česká republika |
|
Alena Šlégrová
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Člen |
21.05.1997 |
Adresa: |
bl. 219/2492, Most, Nezvala, Nezvala bl. 219/2492, Most, Česká republika |
|
Ing. Miroslava Erlitzová
|
Neaktivní
od 13.07.2006
|
Člen |
21.05.1997 |
Adresa: |
bl. 219/2495, Most, Nezvala, Nezvala bl. 219/2495, Most, Česká republika |
|