Ing. PAVEL DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 12.01.2019
|
Jednatel |
07.01.2018 |
Adresa: |
47161, 13044559, Česká Lípa, Jestřebí, Jestřebí, 158 |
|
Ing. PAVEL DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 12.01.2019
|
Jednatel |
07.01.2018 |
Adresa: |
47161, 13044559, Česká Lípa, Jestřebí, Jestřebí, 158, č.p. 158, 47161 Jestřebí |
|
Ing. PAVEL DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 07.01.2018
|
Jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
41145, 30805023, Litoměřice, Levín, Levín, 111 |
|
Ing. PAVEL DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 07.01.2018
|
Jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
41145, 30805023, Litoměřice, Levín, Levín, 111, č.p. 111, 41145 Levín |
|
ing. MIROSLAV LOUN
|
Neaktivní
od 12.01.2019
|
Jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
47001, 23475072, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Heroutova, 1736, 36 |
|
ing. MIROSLAV LOUN
|
Neaktivní
od 12.01.2019
|
Jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
47001, 23475072, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Heroutova, 1736, 36, Heroutova 1736/36, 47001 Česká Lípa |
|
Ing. Jan Nykl
|
Neaktivní
od 16.10.2012
|
Jednatel |
30.05.1997 |
Adresa: |
47101, 23475358, Česká Lípa, Mariánská, čp. 1764 |
|
Ing. Miroslav Loun
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
Jednatel |
30.05.1997 |
Adresa: |
47001, 23475072, Česká Lípa, Heroutova, čP. 1736 |
|
Ing. Pavel Doležal
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
Jednatel |
30.05.1997 |
Adresa: |
47162, Okna, Luka, čp. 11 |
|
ing. Jan Nykl
|
Neaktivní
od 16.10.2012
|
Jednatel |
30.05.1997 |
Adresa: |
47001, 23475358, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Mariánská, 1764, 61, Mariánská 1764/61, 47001 Česká Lípa |
|
ing. MIROSLAV LOUN
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
Jednatel |
30.05.1997 |
Adresa: |
47001, 23475072, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Heroutova, 1736, 36, Heroutova 1736/36, 47001 Česká Lípa |
|
Ing. Pavel Doležal
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
Jednatel |
30.05.1997 |
Adresa: |
čp. 11, Okna, Luka, 47162, Luka čp. 11, 47162 Okna, Česká republika |
|