JAN VÁVRA
|
Neaktivní
od 15.02.2019
|
Jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
40002, 26169941, Povrly, Povrly, Lysá, 261 |
|
Jan Vávra
|
Neaktivní
od 15.02.2019
|
Jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
40002, 26169941, Ústí nad Labem, Povrly, Povrly, Lysá, 261, Lysá 261, 40332 Povrly |
|
Jan Vávra
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
Jednatel |
15.06.2009 |
Adresa: |
40334, Ústí nad Labem, Povrly, Lysá, 261 |
|
Jan Vávra
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
Jednatel |
15.06.2009 |
Adresa: |
261, Ústí nad Labem, Povrly, Lysá, 40334, 40334 Povrly - Lysá 261, okres: Ústí nad Labem, Česká republika |
|
Jan Vávra
|
Neaktivní
od 15.06.2009
|
Jednatel |
03.01.2001 |
Adresa: |
17879205, Ústí nad Labem, Jizerská, 2898/7 |
|
Martin Šlambor
|
Neaktivní
od 15.06.2009
|
Jednatel |
03.01.2001 |
Adresa: |
17835844, Ústí nad Labem, Ženíškova, 2173/1 |
|
Jan Vávra
|
Neaktivní
od 15.06.2009
|
Jednatel |
03.01.2001 |
Adresa: |
40011, 17879205, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Jizerská, 2898, 7, Jizerská 2898/7, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Martin Šlambor
|
Neaktivní
od 15.06.2009
|
Jednatel |
03.01.2001 |
Adresa: |
40011, 17835844, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Ženíškova, 2173, 1, Ženíškova 2173/1, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
Milan Vávra
|
Neaktivní
od 03.01.2001
|
Jednatel |
29.01.1998 |
Adresa: |
17879205, Ústí nad Labem, Jizerská, 2898/7 |
|
Milan Vávra
|
Neaktivní
od 03.01.2001
|
Jednatel |
29.01.1998 |
Adresa: |
40011, 17879205, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Jizerská, 2898, 7, Jizerská 2898/7, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Martin Šlambor
|
Neaktivní
od 29.01.1998
|
Jednatel |
14.07.1997 |
Adresa: |
17835844, Ústí nad Labem, Ženíškova, 2173/1 |
|
Ing. Milan Šlambor
|
Neaktivní
od 03.01.2001
|
Jednatel |
14.07.1997 |
Adresa: |
17835844, Ústí nad Labem, Ženíškova, 2173/1 |
|
Martin Šlambor
|
Neaktivní
od 29.01.1998
|
Jednatel |
14.07.1997 |
Adresa: |
40011, 17835844, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Ženíškova, 2173, 1, Ženíškova 2173/1, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. Milan Šlambor
|
Neaktivní
od 03.01.2001
|
Jednatel |
14.07.1997 |
Adresa: |
40011, 17835844, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Ženíškova, 2173, 1, Ženíškova 2173/1, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|