Boris Bogdanov
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
Jednatel |
28.01.2000 |
Adresa: |
Tramvajnyj prosp. 11/2, Sankt Peterburg, Ruská federace v ČR: Teplice, A. Sochora 1313 |
|
Varvara Bogdanova
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
Jednatel |
28.01.2000 |
Adresa: |
Tramvajnyj prosp. 11/2, Sankt Peterburg, Ruská federace v ČR: Teplice, A. Sochora 1313 |
|
Viktoria Bogdanova
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
Jednatel |
28.01.2000 |
Adresa: |
Tramvajnyj prosp. 11/2, Sankt Peterburg, Ruská federace v ČR: Teplice, A. Sochora 1313 |
|
Boris Bogdanov
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
Jednatel |
28.01.2000 |
Adresa: |
41501, 20239190, Teplice, Teplice, Trnovany, Antonína Sochora, 1313, 25, Antonína Sochora 1313/25, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Varvara Bogdanova
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
Jednatel |
28.01.2000 |
Adresa: |
41501, 20239190, Teplice, Teplice, Trnovany, Antonína Sochora, 1313, 25, Antonína Sochora 1313/25, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Viktoria Bogdanova
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
Jednatel |
28.01.2000 |
Adresa: |
41501, 20239190, Teplice, Teplice, Trnovany, Antonína Sochora, 1313, 25, Antonína Sochora 1313/25, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Boris Bogdanov
|
Neaktivní
od 28.01.2000
|
Jednatel |
24.01.2000 |
Adresa: |
Tramvajnyj prosp. 11/2, Sankt Peterburg, Ruská federace v ČR: Teplice, K. Čapka 2473 |
|
Varvara Bogdanova
|
Neaktivní
od 28.01.2000
|
Jednatel |
24.01.2000 |
Adresa: |
Tramvajnyj prosp. 11/2, Sankt Peterburg, Ruská federace v ČR: Teplice, K. Čapka 2473 |
|
Viktoria Bogdanova
|
Neaktivní
od 28.01.2000
|
Jednatel |
24.01.2000 |
Adresa: |
Tramvajnyj prosp. 11/2, Sankt Peterburg, Ruská federace v ČR: Teplice, K. Čapka 2473 |
|
Boris Bogdanov
|
Neaktivní
od 28.01.2000
|
Jednatel |
24.01.2000 |
Adresa: |
41501, 20272693, Teplice, Teplice, Teplice, Karla Čapka, 2473, 36, Karla Čapka 2473/36, 41501 Teplice |
|
Varvara Bogdanova
|
Neaktivní
od 28.01.2000
|
Jednatel |
24.01.2000 |
Adresa: |
41501, 20272693, Teplice, Teplice, Teplice, Karla Čapka, 2473, 36, Karla Čapka 2473/36, 41501 Teplice |
|
Viktoria Bogdanova
|
Neaktivní
od 28.01.2000
|
Jednatel |
24.01.2000 |
Adresa: |
41501, 20272693, Teplice, Teplice, Teplice, Karla Čapka, 2473, 36, Karla Čapka 2473/36, 41501 Teplice |
|
Oleg Chramko
|
Neaktivní
od 24.01.2000
|
Jednatel |
11.08.1999 |
Adresa: |
Teplice, Teplice, A. Staška, 1721 |
|
Oleg Chramko
|
Neaktivní
od 24.01.2000
|
Jednatel |
11.08.1999 |
Adresa: |
41501, 20243791, Teplice, Teplice, Trnovany, Antala Staška, 1721, 31, Antala Staška 1721/31, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Oleg Šramko
|
Neaktivní
od 11.08.1999
|
Jednatel |
16.10.1997 |
Adresa: |
ul. Šotmana 14, Sankt Peterburg, Ruská federace v ČR: Teplice, A. Staška 1721 |
|
Oleg Šramko
|
Neaktivní
od 11.08.1999
|
Jednatel |
16.10.1997 |
Adresa: |
41501, 20243791, Teplice, Teplice, Trnovany, Antala Staška, 1721, 31, Antala Staška 1721/31, Trnovany, 41501 Teplice |
|