Mgr. ONDREJ MIČUDA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.10.2020 |
Adresa: |
76005, 4250737, Zlín, Zlín, Zlín, Budovatelská, 4796 |
|
Mgr. ONDREJ MIČUDA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.10.2020 |
Adresa: |
76005, 4250737, Zlín, Zlín, Zlín, Budovatelská, 4796, Budovatelská 4796, 76005 Zlín |
|
Ing. VĚRA ŠŤASTNÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2020
|
Jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
40002, 26574357, Velké Chvojno, Luční Chvojno, 48 |
|
Ing. VĚRA ŠŤASTNÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2020
|
Jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
40002, 26574357, Ústí nad Labem, Velké Chvojno, Luční Chvojno, 48, Luční Chvojno 48, 40002 Velké Chvojno |
|
Ing. Věra Šťastná
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
Jednatel |
31.01.2008 |
Adresa: |
40334, Velké Chvojno, Luční Chvojno, 48 |
|
Ing. Věra Šťastná
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
Jednatel |
31.01.2008 |
Adresa: |
40334, 9353623, Ústí nad Labem, Velké Chvojno, Velké Chvojno, 48, č.p. 48, 40334 Velké Chvojno |
|
Michal Menda
|
Neaktivní
od 22.11.2011
|
Jednatel |
23.11.2005 |
Adresa: |
41131, 16621425, Velemín, Bílý Újezd, 53 |
|
Michal Menda
|
Neaktivní
od 22.11.2011
|
Jednatel |
23.11.2005 |
Adresa: |
41131, 16621425, Litoměřice, Velemín, Bílý Újezd, 53, Bílý Újezd 53, 41131 Velemín |
|
Ivana Mendová
|
Neaktivní
od 23.11.2005
|
Jednatel |
18.11.1997 |
Adresa: |
16849922, Lovosice, Dlouhá, 1057/17 |
|
Ing. Věra Šťastná
|
Neaktivní
od 31.01.2008
|
Jednatel |
18.11.1997 |
Adresa: |
17765234, Ústí nad Labem, J.Plachty, 175 |
|
Ivana Mendová
|
Neaktivní
od 23.11.2005
|
Jednatel |
18.11.1997 |
Adresa: |
41002, 16849922, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, Dlouhá, 1057, 17, Dlouhá 1057/17, 41002 Lovosice |
|
Ing. Věra Šťastná
|
Neaktivní
od 31.01.2008
|
Jednatel |
18.11.1997 |
Adresa: |
40331, 17765234, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Mojžíř, Jindřicha Plachty, 175, Jindřicha Plachty 175, Mojžíř, 40331 Ústí nad Labem |
|