Vlastimil Řežábek
|
Neaktivní
od 21.02.2014
|
předseda |
02.02.2010 |
Adresa: |
46010, Liberec, Liberec 10, Vltavská, 251 |
|
Ing. Jana Šilhánová
|
Neaktivní
od 21.02.2014
|
1. místopředseda |
02.02.2010 |
Adresa: |
46010, Liberec, Liberec 10, Vltavská, 251 |
|
Jana Vrátilová
|
Neaktivní
od 21.02.2014
|
2. místopředseda |
02.02.2010 |
Adresa: |
46010, Liberec, Liberec 10, Vltavská, 252 |
|
Vlastimil Řežábek
|
Neaktivní
od 21.02.2014
|
předseda |
02.02.2010 |
Adresa: |
46010, 23691620, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Vltavská, 251, 17, Vltavská 251/17, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
Ing. Jana Šilhánová
|
Neaktivní
od 21.02.2014
|
1. místopředseda |
02.02.2010 |
Adresa: |
46010, 23691620, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Vltavská, 251, 17, Vltavská 251/17, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
JANA VRÁTILOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2014
|
2. místopředseda |
02.02.2010 |
Adresa: |
46010, 23691646, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Vltavská, 252, 19, Vltavská 252/19, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
Vlastimil Řežábek
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
předseda |
19.12.2005 |
Adresa: |
46010, Liberec 10, Vltavská, 251 |
|
Ing. Jana Šilhánová
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
1. místopředseda |
19.12.2005 |
Adresa: |
46010, Liberec 10, Vltavská, 251 |
|
Martin Bláha
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
2. místopředseda |
19.12.2005 |
Adresa: |
46001, Liberec 3, Matoušova, 64/11 |
|
Vlastimil Řežábek
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
předseda |
19.12.2005 |
Adresa: |
46010, 23691620, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Vltavská, 251, 17, Vltavská 251/17, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
Ing. Jana Šilhánová
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
1. místopředseda |
19.12.2005 |
Adresa: |
46010, 23691620, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Vltavská, 251, 17, Vltavská 251/17, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
Martin Bláha
|
Neaktivní
od 02.02.2010
|
2. místopředseda |
19.12.2005 |
Adresa: |
46007, 23767570, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Matoušova, 64, 11, Matoušova 64/11, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec |
|
Vlastimil Řežábek
|
Neaktivní
od 19.12.2005
|
Předseda |
13.04.2002 |
Adresa: |
Liberec 10, Vltavská, 251 |
|
Stanislav Stárek
|
Neaktivní
od 19.12.2005
|
1. místopředseda |
13.04.2002 |
Adresa: |
Liberec 10, Vltavská, 251 |
|
Jana Vrátilová
|
Neaktivní
od 19.12.2005
|
2. místopředseda |
13.04.2002 |
Adresa: |
Liberec 10, Vltavská, 252 |
|
Vlastimil Řežábek
|
Neaktivní
od 19.12.2005
|
Předseda |
13.04.2002 |
Adresa: |
46010, 23691620, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Vltavská, 251, 17, Vltavská 251/17, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
Stanislav Stárek
|
Neaktivní
od 19.12.2005
|
1. místopředseda |
13.04.2002 |
Adresa: |
46010, 23691620, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Vltavská, 251, 17, Vltavská 251/17, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
JANA VRÁTILOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2005
|
2. místopředseda |
13.04.2002 |
Adresa: |
46010, 23691646, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Vltavská, 252, 19, Vltavská 252/19, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
Vlastimil Řežábek
|
Neaktivní
od 13.04.2002
|
Předseda: |
10.03.1998 |
Adresa: |
Liberec 10, Vltavská, 251 |
|
Oldřich Sommerschuh
|
Neaktivní
od 13.04.2002
|
1. Místopředseda: |
10.03.1998 |
Adresa: |
Liberec 10, Vltavská, 251 |
|
Stanislav Stárek
|
Neaktivní
od 13.04.2002
|
2. Místopředseda: |
10.03.1998 |
Adresa: |
Liberec 10, Vltavská, 251 |
|
Vlastimil Řežábek
|
Neaktivní
od 13.04.2002
|
Předseda: |
10.03.1998 |
Adresa: |
46010, 23691620, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Vltavská, 251, 17, Vltavská 251/17, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
Oldřich Sommerschuh
|
Neaktivní
od 13.04.2002
|
1. Místopředseda: |
10.03.1998 |
Adresa: |
46010, 23691620, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Vltavská, 251, 17, Vltavská 251/17, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
Stanislav Stárek
|
Neaktivní
od 13.04.2002
|
2. Místopředseda: |
10.03.1998 |
Adresa: |
46010, 23691620, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Vltavská, 251, 17, Vltavská 251/17, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|