ZOLTÁN MODRÓCZKI
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.05.2016 |
Adresa: |
40001, 17866359, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Kapitána Nálepky, 589, 11 |
|
ZOLTÁN MODRÓCZKI
|
Neaktivní
od 10.11.2023
|
Jednatel |
18.05.2016 |
Adresa: |
40001, 17866359, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Kapitána Nálepky, 589, 11, Kapitána Nálepky 589/11, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
Zoltán Modróczki
|
Neaktivní
od 18.05.2016
|
Jednatel |
10.03.2008 |
Adresa: |
40001, Ústí nad Labem, Bukov, Kpt. Nálepky, 589/11 |
|
Zoltán Modróczki
|
Neaktivní
od 18.05.2016
|
Jednatel |
10.03.2008 |
Adresa: |
589/11, Ústí nad Labem, Bukov, Kpt. Nálepky, 40001, Kpt. Nálepky 589/11, 40001 Ústí nad Labem - Bukov, Česká republika |
|
Vladimír Žitný
|
Neaktivní
od 10.03.2008
|
Jednatel |
01.03.2003 |
Adresa: |
17913209, Ústí nad Labem, Kamenná, 1429/12 |
|
VLADIMÍR ŽITNÝ
|
Neaktivní
od 10.03.2008
|
Jednatel |
01.03.2003 |
Adresa: |
40003, 17913209, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Kamenná, 1429, 12, Kamenná 1429/12, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
RNDr. Pavel Jablonský
|
Neaktivní
od 01.03.2003
|
Jednatel |
02.09.1998 |
Adresa: |
22293621, Praha 7, Jana Zajíce, 215/27 |
|
RNDr. Pavel Jablonský
|
Neaktivní
od 01.03.2003
|
Jednatel |
02.09.1998 |
Adresa: |
17000, 22293621, Praha, Bubeneč, Jana Zajíce, 215, 27, Jana Zajíce 215/27, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Václav Růžička
|
Neaktivní
od 01.03.2003
|
Jednatel |
10.06.1998 |
Adresa: |
220566, Děčín III-Staré Město, Příčná, 349/2 |
|
Václav Růžička
|
Neaktivní
od 01.03.2003
|
Jednatel |
10.06.1998 |
Adresa: |
40502, 220566, Děčín, Děčín, Děčín III-Staré Město, Příčná, 349, 2, Příčná 349/2, Děčín III-Staré Město, 40502 Děčín |
|