BERNARDUS VAN DE VORSTENBOSCH
|
Neaktivní
od 11.06.2019
|
jednatel |
23.06.2016 |
Adresa: |
12000, 21748977, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Polská, 936, 2 |
|
BERNARDUS VAN DE VORSTENBOSCH
|
Neaktivní
od 11.06.2019
|
jednatel |
23.06.2016 |
Adresa: |
12000, 21748977, Praha, Vinohrady, Polská, 936, 2, Polská 936/2, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
BERNARDUS VAN DE VORSTENBOSCH
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
jednatel |
13.10.2013 |
Adresa: |
12000, 21748977, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Polská, 936, 2 |
|
BERNARDUS VAN DE VORSTENBOSCH
|
Neaktivní
od 23.06.2016
|
jednatel |
13.10.2013 |
Adresa: |
12000, 21748977, Praha, Vinohrady, Polská, 936, 2, Polská 936/2, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
BERNARDUS VAN DE VORSTENBOSCH
|
Neaktivní
od 13.10.2013
|
jednatel |
20.08.2013 |
Adresa: |
11000, 21723419, Praha 1, Staré Město, Masná, 699, 15 |
|
BERNARDUS VAN DE VORSTENBOSCH
|
Neaktivní
od 13.10.2013
|
jednatel |
20.08.2013 |
Adresa: |
11000, 21723419, Praha, Staré Město, Masná, 699, 15, Masná 699/15, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MAREK RUŽIČ
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
jednatel |
25.06.2013 |
Adresa: |
18200, 22370595, Praha 8, Kobylisy, Chabařovická, 1331, 5 |
|
MAREK RUŽIČ
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
jednatel |
25.06.2013 |
Adresa: |
18200, 22370595, Praha, Kobylisy, Chabařovická, 1331, 5, Chabařovická 1331/5, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ludmila Francová
|
Neaktivní
od 25.06.2013
|
Jednatel |
18.06.1998 |
Adresa: |
Mnetěš 182, PSČ 411 84 |
|
Ludmila Francová
|
Neaktivní
od 25.06.2013
|
Jednatel |
18.06.1998 |
Adresa: |
41301, 16739582, Litoměřice, Mnetěš, Mnetěš, 182, č.p. 182, 41301 Mnetěš |
|