Ing. LADISLAV HOLUBEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.04.2024 |
Adresa: |
47001, 23479175, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Zoubkova, 2147, Zoubkova 2147, 47001 Česká Lípa |
|
JITKA HOLUBCOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.04.2024 |
Adresa: |
47001, 23479175, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Zoubkova, 2147, Zoubkova 2147, 47001 Česká Lípa |
|
Ing. Ladislav Holubec
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.10.1998 |
Adresa: |
47001, 23479175, Česká Lípa, Zoubkova, 2147 |
|
Jan Plachý
|
Neaktivní
od 04.09.2001
|
Jednatel |
13.03.2000 |
Adresa: |
21249440, Mladá Boleslav, Erbenova, 873 |
|
Jan Plachý
|
Neaktivní
od 04.09.2001
|
Jednatel |
13.03.2000 |
Adresa: |
29301, 21249440, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Erbenova, 873, Erbenova 873, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. Antonín Maršálek
|
Neaktivní
od 13.03.2000
|
Jednatel |
28.06.1999 |
Adresa: |
46010, 1, Liberec 10, Jáchymovská, 260 |
|
Ing. Antonín Maršálek
|
Neaktivní
od 13.03.2000
|
Jednatel |
28.06.1999 |
Adresa: |
46010, 23691735, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Jáchymovská, 260, 46, Jáchymovská 260/46, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
Ing. LADISLAV HOLUBEC
|
Neaktivní
od 05.04.2024
|
Jednatel |
16.10.1998 |
Adresa: |
47001, 23479175, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Zoubkova, 2147, Zoubkova 2147, 47001 Česká Lípa |
|