Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | PALES s.r.o. |
ICO: | 25043897 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21709149, Praha, Nové Město, Revoluční, 1082, 8, Revoluční 1082/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 10.11.1998 |
Datum ukončení: | 01.12.2009 |
Předmět podnikání: |
lékárna základního typu - výdejní činnost pro veřejnost a na žádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení, vstupní kontrola, příprava léč. přípravků u kterých není požadována sterilita
lékárna základního typu - výdejní činnost pro veřejnost a nažádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení, vstupní kontrola,příprava léč. přípravků u kterých není požadována sterilita
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činnostíuvedených v příl. č. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příl. č. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Lékárny Lloyds s.r.o. 49688596 | Neaktivní od 01.12.2009 | 09.10.2008 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Kateřina Danyšová | Neaktivní od 01.12.2009 | Jednatel | 09.10.2008 |
|
|||
Ing. Kateřina Danyšová | Neaktivní od 01.12.2009 | Jednatel | 09.10.2008 |
|
|||
Ing. Stanislav Holub | Neaktivní od 09.10.2008 | Jednatel | 03.04.2002 |
|
|||
Ing. STANISLAV HOLUB | Neaktivní od 09.10.2008 | Jednatel | 03.04.2002 |
|
|||
Ing. Stanislav Holub | Neaktivní od 03.04.2002 | Jednatel | 10.11.1998 |
|
|||
Ing. Stanislav Holub | Neaktivní od 03.04.2002 | Jednatel | 10.11.1998 |
|
Registrační číslo PALES s.r.o. je 25043897.
Registrační adresa PALES s.r.o. je 11000, 21709149, Praha, Nové Město, Revoluční, 1082, 8, Revoluční 1082/8, Nové Město, 11000 Praha 1.
PALES s.r.o. byla založena 10.11.1998.