Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | ALTAIR - CZ spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 25044681 |
Registrovaná adresa: | 41501, 20272693, Teplice, Teplice, Teplice, Karla Čapka, 2473, 36, Karla Čapka 2473/36, 41501 Teplice |
Začleněno na: | 25.11.1998 |
Datum ukončení: | 12.12.2014 |
Předmět podnikání: |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činnostíuvedených v příl. č. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb vyjma činností uvedených v § 3 zák. č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příl. č. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb vyjmačinností uvedených v § 3 zák. č. 455/91 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Gennady Ustinov | Neaktivní od 12.12.2014 | 25.11.1998 | |
|
|||
Alexandra Ustinova | Neaktivní od 12.12.2014 | 25.11.1998 | |
|
|||
Dmitry Kushnerev | Neaktivní od 12.12.2014 | 25.11.1998 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Gennady Ustinov | Neaktivní od 12.12.2014 | Jednatel | 22.12.2000 |
|
|||
Dmitry Kushnerev | Neaktivní od 12.12.2014 | Jednatel | 22.12.2000 |
|
|||
Gennady Ustinov | Neaktivní od 12.12.2014 | Jednatel | 22.12.2000 |
|
|||
Dmitry Kushnerev | Neaktivní od 12.12.2014 | Jednatel | 22.12.2000 |
|
|||
Oleg Chramko | Neaktivní od 22.12.2000 | Jednatel | 25.11.1998 |
|
|||
Oleg Chramko | Neaktivní od 22.12.2000 | Jednatel | 25.11.1998 |
|
Registrační číslo ALTAIR - CZ spol. s r.o. v likvidaci je 25044681.
Registrační adresa ALTAIR - CZ spol. s r.o. v likvidaci je 41501, 20272693, Teplice, Teplice, Teplice, Karla Čapka, 2473, 36, Karla Čapka 2473/36, 41501 Teplice.
ALTAIR - CZ spol. s r.o. v likvidaci byla založena 25.11.1998.