Marco Hammer
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
jednatel |
21.07.2009 |
Adresa: |
101, Ebersburg, Am Bergacker 5, 36157 |
|
Johannes Bauer
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
jednatel |
21.07.2009 |
Adresa: |
101, Wasserlosen-Burghausen, Schwabbachstraße 8, 97535 |
|
Marco Hammer
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
jednatel |
21.07.2009 |
Adresa: |
Ebersburg, Am Bergacker 5, 36157 |
|
Johannes Bauer
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
jednatel |
21.07.2009 |
Adresa: |
Wasserlosen-Burghausen, Schwabbachstraße 8, 97535 |
|
Ing. Ivan Kraus
|
Neaktivní
od 05.05.2006
|
jednatel |
14.06.2005 |
Adresa: |
16000, 4, Praha 6, Dejvice, Na Šťáhlavce, 1A |
|
Johannes Humberg
|
Neaktivní
od 21.07.2009
|
jednatel |
14.06.2005 |
Adresa: |
101, Solingen, Rosenzweigstr. 25, PSČ 427 19 |
|
Ing. Ivan Kraus
|
Neaktivní
od 05.05.2006
|
jednatel |
14.06.2005 |
Adresa: |
16000, 22205713, Praha, Dejvice, Na Šťáhlavce, 1741, 1a, Na Šťáhlavce 1741/1a, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Johannes Humberg
|
Neaktivní
od 21.07.2009
|
jednatel |
14.06.2005 |
Adresa: |
Solingen, Rosenzweigstr. 25, PSČ 427 19 |
|
Ing. Adam Soukum
|
Neaktivní
od 08.12.1998
|
Jednatel |
08.12.1998 |
Adresa: |
16000, 22188347, Praha 6, Eliášova, 10 |
|
Petr Jirásko
|
Neaktivní
od 09.07.2001
|
Jednatel |
08.12.1998 |
Adresa: |
46010, 23691701, Liberec, Tovární, 257/9 |
|
Ing. Adam Soukup
|
Neaktivní
od 14.06.2005
|
Jednatel |
08.12.1998 |
Adresa: |
16000, 22188347, Praha 6, Praha 6, Eliášova, 10 |
|
Ing. Adam Soukum
|
Neaktivní
od 08.12.1998
|
Jednatel |
08.12.1998 |
Adresa: |
16000, 22188347, Praha, Dejvice, Eliášova, 293, 10, Eliášova 293/10, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Petr Jirásko
|
Neaktivní
od 09.07.2001
|
Jednatel |
08.12.1998 |
Adresa: |
46010, 23691701, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Tovární, 257, 9, Tovární 257/9, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
Ing. Adam Soukup
|
Neaktivní
od 14.06.2005
|
Jednatel |
08.12.1998 |
Adresa: |
16000, 22188347, Praha, Dejvice, Eliášova, 293, 10, Eliášova 293/10, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|