MARTIN ŠPITÁLNÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
40001, 26174804, Ústí nad Labem, Bukov, Baráčnická, 808, 1 |
|
MARTIN ŠPITÁLNÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.03.2014 |
Adresa: |
40001, 26174804, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Baráčnická, 808, 1, Baráčnická 808/1, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
Jitka Špitálníková
|
Neaktivní
od 17.02.2003
|
Jednatel |
19.12.2001 |
Adresa: |
17867517, Ústí nad Labem, Štursova, 711/69 |
|
Martin Špitálník
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
Jednatel |
19.12.2001 |
Adresa: |
17867517, Ústí nad Labem, Štursova, 711/69 |
|
Jitka Špitálníková
|
Neaktivní
od 17.02.2003
|
Jednatel |
19.12.2001 |
Adresa: |
40001, 17867517, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Štursova, 711, 69, Štursova 711/69, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
Martin Špitálník
|
Neaktivní
od 07.03.2014
|
Jednatel |
19.12.2001 |
Adresa: |
40001, 17867517, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Štursova, 711, 69, Štursova 711/69, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
Jitka Špitálníková
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
Jednatel |
22.12.1998 |
Adresa: |
17803071, Ústí nad Labem, Bezručova, 772/21 |
|
Jitka Špitálníková
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
Jednatel |
22.12.1998 |
Adresa: |
40001, 17803071, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Bezručova, 772, 21, Bezručova 772/21, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|