ing. KAREL KAŇÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2018 |
Adresa: |
69662, 23224673, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Radějovská, 951 |
|
Ing. KAREL KAŇÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2018 |
Adresa: |
69662, 23224673, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Radějovská, 951, Radějovská 951, 69662 Strážnice |
|
Ing. VLADISLAV POLÁŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2018 |
Adresa: |
69662, 23223634, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Radějovská, 836 |
|
Ing. VLADISLAV POLÁŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2018 |
Adresa: |
69662, 23223634, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Radějovská, 836, Radějovská 836, 69662 Strážnice |
|
Ing. KAREL KAŇÁK
|
Neaktivní
od 21.11.2018
|
jednatel |
15.11.2018 |
Adresa: |
69662, 23228580, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Ořechovka, 1399 |
|
Ing. Karel Kaňák
|
Neaktivní
od 21.11.2018
|
jednatel |
15.11.2018 |
Adresa: |
69662, 23228580, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Ořechovka, 1399, Ořechovka 1399, 69662 Strážnice |
|
KAREL TRNKA
|
Neaktivní
od 15.11.2018
|
Jednatel |
25.07.2016 |
Adresa: |
46331, 26013622, Liberec, Chrastava, Chrastava, Luční, 265 |
|
KAREL TRNKA
|
Neaktivní
od 15.11.2018
|
Jednatel |
25.07.2016 |
Adresa: |
46331, 26013622, Liberec, Chrastava, Chrastava, Luční, 265, Luční 265, 46331 Chrastava |
|
Karel Trnka
|
Neaktivní
od 25.07.2016
|
Jednatel |
19.01.2005 |
Adresa: |
46331, 26013622, Chrastava, Luční, 265 |
|
Pavel Průša
|
Neaktivní
od 15.11.2018
|
Jednatel |
19.01.2005 |
Adresa: |
46331, 26016907, Chrastava, Luční, 266 |
|
KAREL TRNKA
|
Neaktivní
od 25.07.2016
|
Jednatel |
19.01.2005 |
Adresa: |
46331, 26013622, Liberec, Chrastava, Chrastava, Luční, 265, Luční 265, 46331 Chrastava |
|
Pavel Průša
|
Neaktivní
od 15.11.2018
|
Jednatel |
19.01.2005 |
Adresa: |
46331, 26016907, Liberec, Chrastava, Chrastava, Luční, 266, Luční 266, 46331 Chrastava |
|
Pavel Průša
|
Neaktivní
od 19.01.2005
|
Jednatel |
04.01.1999 |
Adresa: |
46331, 23648261, Chrastava, Andělohorská, 203 |
|
Karel Trnka
|
Neaktivní
od 19.01.2005
|
Jednatel |
04.01.1999 |
Adresa: |
46331, 23645881, Chrastava, Střelecký vrch, 675 |
|
Pavel Průša
|
Neaktivní
od 19.01.2005
|
Jednatel |
04.01.1999 |
Adresa: |
46331, 23648261, Liberec, Chrastava, Dolní Chrastava, Andělohorská, 203, Andělohorská 203, Dolní Chrastava, 46331 Chrastava |
|
Karel Trnka
|
Neaktivní
od 19.01.2005
|
Jednatel |
04.01.1999 |
Adresa: |
46331, 23645881, Liberec, Chrastava, Chrastava, Střelecký vrch, 675, Střelecký vrch 675, 46331 Chrastava |
|