BORYS SHTERBACHENKO
|
Neaktivní
od 20.12.2022
|
Jednatel |
24.10.2020 |
Adresa: |
27353, 1290410, Kladno, Hostouň, Hostouň, Na Pohoří, 70 |
|
BORYS SHTERBACHENKO
|
Neaktivní
od 20.12.2022
|
Jednatel |
24.10.2020 |
Adresa: |
27353, 1290410, Kladno, Hostouň, Hostouň, Na Pohoří, 70, Na Pohoří 70, 27353 Hostouň |
|
BORYS SHTERBACHENKO
|
Neaktivní
od 24.10.2020
|
Jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
41501, 20239530, Teplice, Trnovany, Trnovanská, 1336, 43 |
|
BORYS SHTERBACHENKO
|
Neaktivní
od 24.10.2020
|
Jednatel |
30.11.2015 |
Adresa: |
41501, 20239530, Teplice, Teplice, Trnovany, Trnovanská, 1336, 43, Trnovanská 1336/43, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Mohamed Essam Abdel Aziz Sayed El Ahl
|
Neaktivní
od 20.12.2022
|
jednatel |
11.11.2009 |
Adresa: |
Káhira, Maadi 251 |
|
Borys Shterbachenko
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
Jednatel |
11.11.2009 |
Adresa: |
41501, 20239530, Teplice, Trnovany, Trnovanská, 1336/43 |
|
BORYS SHTERBACHENKO
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
Jednatel |
11.11.2009 |
Adresa: |
41501, 20239530, Teplice, Teplice, Trnovany, Trnovanská, 1336, 43, Trnovanská 1336/43, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Borys Shterbachenko
|
Neaktivní
od 11.11.2009
|
Jednatel |
13.01.2006 |
Adresa: |
200 let Chersona 21, Cherson 32500 |
|
Borys Shterbachenko
|
Neaktivní
od 13.01.2006
|
Jednatel |
28.03.2002 |
Adresa: |
20277164, Teplice, Teplice, Svatoplukova, 2909 |
|
Borys Shterbachenko
|
Neaktivní
od 13.01.2006
|
Jednatel |
28.03.2002 |
Adresa: |
41501, 20277164, Teplice, Teplice, Teplice, Svatoplukova, 2909, 19, Svatoplukova 2909/19, 41501 Teplice |
|
Borys Shterbachenko
|
Neaktivní
od 28.03.2002
|
Jednatel |
03.07.2001 |
Adresa: |
S. Razina 75, Cherson, Ukrajina v ČR: Teplice, Duchcovská 1465 |
|
Borys Shterbachenko
|
Neaktivní
od 28.03.2002
|
Jednatel |
03.07.2001 |
Adresa: |
41501, 20262469, Teplice, Teplice, Teplice, Duchcovská, 1465, 52, Duchcovská 1465/52, 41501 Teplice |
|
Borys Shterbachenko
|
Neaktivní
od 03.07.2001
|
Jednatel |
14.03.2000 |
Adresa: |
S. Razina 75, Cherson, Ukrajina v ČR: Novosedlice, Malodrážní 149, okres Teplice |
|
Borys Shterbachenko
|
Neaktivní
od 03.07.2001
|
Jednatel |
14.03.2000 |
Adresa: |
41731, 18524851, Teplice, Novosedlice, Novosedlice, Malodrážní, 149, 17, Malodrážní 149/17, 41731 Novosedlice |
|
Borys Shterbachenko
|
Neaktivní
od 14.03.2000
|
Jednatel |
26.03.1999 |
Adresa: |
S. Razina 75, Cherson, Ukrajina v ČR: Duchcov, Osecká 25, okres Teplice, PSČ 419 01 |
|
Borys Shterbachenko
|
Neaktivní
od 14.03.2000
|
Jednatel |
26.03.1999 |
Adresa: |
41901, 18550444, Teplice, Duchcov, Duchcov, Osecká, 912, 25, Osecká 912/25, 41901 Duchcov |
|
Mgr. Stanislav Vorel
|
Neaktivní
od 26.03.1999
|
Jednatel |
02.02.1999 |
Adresa: |
41901, 18550444, Teplice, Duchcov, Osecká, 25 |
|
Mgr. Stanislav Vorel
|
Neaktivní
od 26.03.1999
|
Jednatel |
02.02.1999 |
Adresa: |
41901, 18550444, Teplice, Duchcov, Duchcov, Osecká, 912, 25, Osecká 912/25, 41901 Duchcov |
|