JAN LORENC
|
Aktivní
|
jednatel |
05.04.2022 |
Adresa: |
46001, 23655437, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Ruprechtická, 318, 16 |
|
JAN LORENC
|
Aktivní
|
jednatel |
05.04.2022 |
Adresa: |
46001, 23655437, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Ruprechtická, 318, 16, Ruprechtická 318/16, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Ing. VLADIMÍRA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
46006, 23674679, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Dobiášova, 854, 2 |
|
Ing. Vladimíra Svobodová
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
46006, 23674679, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, Dobiášova, 854, 2, Dobiášova 854/2, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
JANA MOUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
jednatel |
05.01.2015 |
Adresa: |
46001, 23655437, Liberec, Liberec I-Staré Město, Ruprechtická, 318, 16 |
|
Jana Mouchová
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
jednatel |
05.01.2015 |
Adresa: |
46001, 23655437, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Ruprechtická, 318, 16, Ruprechtická 318/16, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Jana Mouchová
|
Neaktivní
od 05.01.2015
|
Jednatel |
16.03.1999 |
Adresa: |
46001, Liberec 1, Ruprechtická, 318 |
|
Jana Mouchová
|
Neaktivní
od 05.01.2015
|
Jednatel |
16.03.1999 |
Adresa: |
46001, 23655437, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Ruprechtická, 318, 16, Ruprechtická 318/16, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|