Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | POWER products s.r.o. |
ICO: | 25050001 |
Registrovaná adresa: | 15600, 42247039, Praha, Zbraslav, Nad Kamínkou, 1563, Nad Kamínkou 1563, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
Začleněno na: | 10.05.1996 |
Předmět podnikání: |
činnost organizačních a ekonomických poradců
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 cit.zákona/
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
poskytování software
přípravné práce pro stavby
dokončovací stavební práce
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej/vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 cit.zákona/
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JIŘÍ PÁV | Aktivní | Jednatel | 31.01.2016 |
|
|||
Jiří Páv | Aktivní | Jednatel | 31.01.2016 |
|
|||
Jiří Páv | Neaktivní od 31.01.2016 | Jednatel | 23.04.2009 |
|
|||
Jiří Páv | Neaktivní od 31.01.2016 | Jednatel | 23.04.2009 |
|
|||
Jiří Páv | Neaktivní od 23.04.2009 | Jednatel | 04.05.2004 |
|
|||
Jiří Páv | Neaktivní od 23.04.2009 | Jednatel | 04.05.2004 |
|
|||
Ing. Martin Feifer | Neaktivní od 28.12.2002 | Jednatel | 31.01.2000 |
|
|||
Jiří Páv | Neaktivní od 04.05.2004 | Jednatel | 31.01.2000 |
|
|||
Ing. MARTIN FEIFER | Neaktivní od 28.12.2002 | Jednatel | 31.01.2000 |
|
|||
Jiří Páv | Neaktivní od 04.05.2004 | Jednatel | 31.01.2000 |
|
|||
Jiří Páv | Neaktivní od 31.01.2000 | jednatel | 10.05.1996 |
|
|||
Jiří Páv | Neaktivní od 31.01.2000 | jednatel | 10.05.1996 |
|
Registrační číslo POWER products s.r.o. je 25050001.
Registrační adresa POWER products s.r.o. je 15600, 42247039, Praha, Zbraslav, Nad Kamínkou, 1563, Nad Kamínkou 1563, Zbraslav, 15600 Praha 5.
POWER products s.r.o. byla založena 10.05.1996.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je JIŘÍ PÁV, Jiří Páv.