Mgr. ELENA SOROKINA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2022 |
Adresa: |
15000, 73565822, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 3322, 66h |
|
Mgr. ELENA SOROKINA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2022 |
Adresa: |
15000, 73565822, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 3322, 66h, Zdíkovská 3322/66h, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
KIRILL KOŽUCHOV
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2022 |
Adresa: |
15000, 73565822, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 3322, 66h |
|
KIRILL KOŽUCHOV
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2022 |
Adresa: |
15000, 73565822, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 3322, 66h, Zdíkovská 3322/66h, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. ELENA SOROKINA
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
16900, 22150307, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Heleny Malířové, 272, 17 |
|
KIRILL KOŽUCHOV
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
16900, 22150307, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Heleny Malířové, 272, 17 |
|
KIRILL KOŽUCHOV
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
16900, 22150307, Praha, Břevnov, Heleny Malířové, 272, 17, Heleny Malířové 272/17, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Mgr. ELENA SOROKINA
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
jednatel |
03.02.2017 |
Adresa: |
16900, 22150307, Praha, Břevnov, Heleny Malířové, 272, 17, Heleny Malířové 272/17, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
KIRILL KOŽUCHOV
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22180044, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23 |
|
Mgr. ELENA SOROKINA
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22180044, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23 |
|
KIRILL KOŽUCHOV
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22180044, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. ELENA SOROKINA
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22180044, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. ELENA SOROKINA
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
16900, 22150307, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Heleny Malířové, 272, 17 |
|
Mgr. ELENA SOROKINA
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
16900, 22150307, Praha, Břevnov, Heleny Malířové, 272, 17, Heleny Malířové 272/17, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
KIRILL KOZHUKHOV
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
jednatel |
13.04.2015 |
Adresa: |
16900, 22150307, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Heleny Malířové, 272, 17 |
|
KIRILL KOZHUKHOV
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
jednatel |
13.04.2015 |
Adresa: |
16900, 22150307, Praha, Břevnov, Heleny Malířové, 272, 17, Heleny Malířové 272/17, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Kirill Kozhukhov
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
jednatel |
07.02.2011 |
Adresa: |
35301, 20927291, Mariánské Lázně, Třebízského, 213, 33 |
|
Kirill Kozhukhov
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
jednatel |
07.02.2011 |
Adresa: |
35301, 20927291, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Třebízského, 213, 33, Třebízského 213/33, 35301 Mariánské Lázně |
|
Karel Vačlena
|
Neaktivní
od 18.11.2010
|
jednatel |
17.05.1996 |
Adresa: |
60800, 19170033, Brno-město, Brno, Úvoz, 47 |
|
Karel Vačlena
|
Neaktivní
od 18.11.2010
|
jednatel |
17.05.1996 |
Adresa: |
60200, 19170033, Brno-město, Brno, Veveří, Úvoz, 422, 47, Úvoz 422/47, Veveří, 60200 Brno |
|