Ing. Drahomíra Springer
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
předseda představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
13000, 21766703, Praha 3, Vinohrady, Ondříčkova, 2385/32 |
|
Ing. DRAHOMÍRA SPRINGER
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
předseda představenstva |
28.12.2006 |
Adresa: |
13000, 21766703, Praha, Vinohrady, Ondříčkova, 2385, 32, Ondříčkova 2385/32, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Jan Mašek
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen představenstva |
04.04.2006 |
Adresa: |
13000, 21784400, Praha 3, Jičínská, 31/1617 |
|
Klára Kadeřábková
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen představenstva |
04.04.2006 |
Adresa: |
19300, 22449647, Praha 9, Třebešovská, 2038/14 |
|
Ing. Drahomíra Bezdíčková
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
předseda představenstva |
04.04.2006 |
Adresa: |
13000, 21766703, Praha 3, Ondříčkova, 2385/32 |
|
Ing. Radovan Kaňka
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
člen představenstva |
04.04.2006 |
Adresa: |
14100, 21988480, Praha 4, Jižní VII, 956/4 |
|
Ing. Jaroslav Kašpar
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
člen představenstva |
04.04.2006 |
Adresa: |
50012, 23816082, Hradec Králové, Jana Masaryka, 1314/20 |
|
JAN MAŠEK
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen představenstva |
04.04.2006 |
Adresa: |
13000, 21784400, Praha, Žižkov, Jičínská, 1617, 31, Jičínská 1617/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Klára Kadeřábková
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen představenstva |
04.04.2006 |
Adresa: |
19300, 22449647, Praha, Horní Počernice, Třebešovská, 2038, 14, Třebešovská 2038/14, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Drahomíra Bezdíčková
|
Neaktivní
od 28.12.2006
|
předseda představenstva |
04.04.2006 |
Adresa: |
13000, 21766703, Praha, Vinohrady, Ondříčkova, 2385, 32, Ondříčkova 2385/32, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jaroslav Kašpar
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
člen představenstva |
04.04.2006 |
Adresa: |
50012, 23816082, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Jana Masaryka, 1314, 20, Jana Masaryka 1314/20, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Ing. RADOVAN KAŇKA
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
člen představenstva |
04.04.2006 |
Adresa: |
14100, 21988480, Praha, Záběhlice, Jižní VII, 956, 4, Jižní VII 956/4, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
František Pechar
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
předseda |
18.10.1999 |
Adresa: |
13000, 1, Praha 3 - Žižkov, Jičínská, 31/1617 |
|
Libuše Šubová
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen |
18.10.1999 |
Adresa: |
13000, 1, Praha 3 - Žižkov, Jičínská, 31/1617 |
|
Olga Stárková
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen |
18.10.1999 |
Adresa: |
13000, 1, Praha 3 - Žižkov, Jičínská, 31/1617 |
|
František Pechar
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
předseda |
18.10.1999 |
Adresa: |
13000, 21784400, Praha, Žižkov, Jičínská, 1617, 31, Jičínská 1617/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Libuše Šubová
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen |
18.10.1999 |
Adresa: |
13000, 21784400, Praha, Žižkov, Jičínská, 1617, 31, Jičínská 1617/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Olga Stárková
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen |
18.10.1999 |
Adresa: |
13000, 21784400, Praha, Žižkov, Jičínská, 1617, 31, Jičínská 1617/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jan Mašek
|
Neaktivní
od 18.10.1999
|
předseda |
20.05.1996 |
Adresa: |
13000, 21784400, Praha 3, Praha 3, Jičínská, 31/1617 |
|
Jarmila Petrželková
|
Neaktivní
od 18.10.1999
|
člen |
20.05.1996 |
Adresa: |
13000, 21784400, Praha 3, Praha 3, Jičínská, 31/1617 |
|
František Pechar
|
Neaktivní
od 18.10.1999
|
člen |
20.05.1996 |
Adresa: |
13000, 21784400, Praha 3, Praha 3, Jičínská, 31/1617 |
|
JAN MAŠEK
|
Neaktivní
od 18.10.1999
|
předseda |
20.05.1996 |
Adresa: |
13000, 21784400, Praha, Žižkov, Jičínská, 1617, 31, Jičínská 1617/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jarmila Petrželková
|
Neaktivní
od 18.10.1999
|
člen |
20.05.1996 |
Adresa: |
13000, 21784400, Praha, Žižkov, Jičínská, 1617, 31, Jičínská 1617/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
František Pechar
|
Neaktivní
od 18.10.1999
|
člen |
20.05.1996 |
Adresa: |
13000, 21784400, Praha, Žižkov, Jičínská, 1617, 31, Jičínská 1617/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|