PETR DONÁTEK
|
Neaktivní
od 10.05.2017
|
člen představenstva |
13.07.2016 |
Adresa: |
18100, 22398678, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Lešenská, 536, 5 |
|
PETR DONÁTEK
|
Neaktivní
od 10.05.2017
|
člen představenstva |
13.07.2016 |
Adresa: |
18100, 22398678, Praha, Troja, Lešenská, 536, 5, Lešenská 536/5, Troja, 18100 Praha 8 |
|
JINDŘICH HOFFMAN
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
člen představenstva |
20.05.2016 |
Adresa: |
10600, 27453243, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3274, 7 |
|
JINDŘICH HOFFMAN
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
člen představenstva |
20.05.2016 |
Adresa: |
10600, 27453243, Praha, Záběhlice, Mattioliho, 3274, 7, Mattioliho 3274/7, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. ALEŠ NEUSTUPA
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
člen představenstva |
18.04.2014 |
Adresa: |
15800, 22017321, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, K rovinám, 557, 6 |
|
Ing. ALEŠ NEUSTUPA
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
člen představenstva |
18.04.2014 |
Adresa: |
15800, 22017321, Praha, Jinonice, K rovinám, 557, 6, K rovinám 557/6, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
TADEÁŠ BRŮŽEK
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
člen představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
14700, 21965609, Praha 4, Podolí, Sinkulova, 683, 34 |
|
TADEÁŠ BRŮŽEK
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
člen představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
14700, 21965609, Praha, Podolí, Sinkulova, 683, 34, Sinkulova 683/34, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Aleš Neustupa
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
Předseda představenstva |
07.01.2009 |
Adresa: |
22017321, Praha 5, Praha 5, K rovinám, 557/6 |
|
Ing. Vladimír Ruml
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
člen představenstva |
07.01.2009 |
Adresa: |
25203, 25408143, Řitka, Příčná, 199 |
|
Ing. ALEŠ NEUSTUPA
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
Předseda představenstva |
07.01.2009 |
Adresa: |
15800, 22017321, Praha, Jinonice, K rovinám, 557, 6, K rovinám 557/6, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Vladimír Ruml
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
člen představenstva |
07.01.2009 |
Adresa: |
25203, 25408143, Praha-západ, Řitka, Řitka, Příčná, 199, Příčná 199, 25203 Řitka |
|
Ing. Petr Soukup
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
člen představenstva |
02.08.2007 |
Adresa: |
10900, Praha 10, Dolní Měcholupy, U Střediska, 110 |
|
Ing. Petr Soukup
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
člen představenstva |
02.08.2007 |
Adresa: |
11101, 22549609, Praha, Dolní Měcholupy, U střediska, 110, 7, U střediska 110/7, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
Ing. Vladimír Ruml
|
Neaktivní
od 07.01.2009
|
místopředseda představenstva |
30.09.2004 |
Adresa: |
25203, 25408143, Řitka, Příčná, 199 |
|
Ing. Vladimír Ruml
|
Neaktivní
od 07.01.2009
|
místopředseda představenstva |
30.09.2004 |
Adresa: |
25203, 25408143, Praha-západ, Řitka, Řitka, Příčná, 199, Příčná 199, 25203 Řitka |
|
Ing. Vladimír Ruml
|
Neaktivní
od 30.09.2004
|
místopředseda představenstva |
23.12.2002 |
Adresa: |
Praha 3, Praha 3, U rajské zahrady, 12 |
|
ing. Lubomír Nekvasil
|
Neaktivní
od 02.08.2007
|
člen |
23.12.2002 |
Adresa: |
50601, Jičín, Jičín, Rybníček, 35 |
|
Ing. Vladimír Ruml
|
Neaktivní
od 30.09.2004
|
místopředseda představenstva |
23.12.2002 |
Adresa: |
13000, 21774820, Praha, Žižkov, U Rajské zahrady, 779, 12, U Rajské zahrady 779/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Lubomír Nekvasil
|
Neaktivní
od 02.08.2007
|
člen |
23.12.2002 |
Adresa: |
50601, 25366335, Jičín, Brada-Rybníček, Rybníček, 35, Rybníček 35, 50601 Brada-Rybníček |
|
ing. Lubomír Nekvasil
|
Neaktivní
od 23.12.2002
|
člen |
07.09.1999 |
Adresa: |
50601, Jičín, Jičín, Rybníček, 12 |
|
ing. Lubomír Nekvasil
|
Neaktivní
od 23.12.2002
|
člen |
07.09.1999 |
Adresa: |
50601, 17478791, Jičín, Brada-Rybníček, Rybníček, 12, Rybníček 12, 50601 Brada-Rybníček |
|
Ing. Vladimír Ruml
|
Neaktivní
od 23.12.2002
|
místopředseda představenstva |
05.12.1997 |
Adresa: |
Praha 3, Praha 3, U rajské zahrady, 12 |
|
Ing. Aleš Neustupa
|
Neaktivní
od 07.01.2009
|
Předseda představenstva |
05.12.1997 |
Adresa: |
22017321, Praha 5, Praha 5, K rovinám, 557/6 |
|
Ing. Vladimír Ruml
|
Neaktivní
od 23.12.2002
|
místopředseda představenstva |
05.12.1997 |
Adresa: |
13000, 21774820, Praha, Žižkov, U Rajské zahrady, 779, 12, U Rajské zahrady 779/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. ALEŠ NEUSTUPA
|
Neaktivní
od 07.01.2009
|
Předseda představenstva |
05.12.1997 |
Adresa: |
15800, 22017321, Praha, Jinonice, K rovinám, 557, 6, K rovinám 557/6, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Aleš Neustupa
|
Neaktivní
od 05.12.1997
|
člen |
21.05.1996 |
Adresa: |
22017321, Praha 5, Praha 5, K rovinám, 557/6 |
|
Ing. Vladimír Ruml
|
Neaktivní
od 05.12.1997
|
člen |
21.05.1996 |
Adresa: |
Praha 3, Praha 3, U rajské zahrady, 12 |
|
Lenka Neustupová
|
Neaktivní
od 07.09.1999
|
člen |
21.05.1996 |
Adresa: |
22017321, Praha 5, Praha 5, K rovinám, 557/6 |
|
Ing. ALEŠ NEUSTUPA
|
Neaktivní
od 05.12.1997
|
člen |
21.05.1996 |
Adresa: |
15800, 22017321, Praha, Jinonice, K rovinám, 557, 6, K rovinám 557/6, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Vladimír Ruml
|
Neaktivní
od 05.12.1997
|
člen |
21.05.1996 |
Adresa: |
13000, 21774820, Praha, Žižkov, U Rajské zahrady, 779, 12, U Rajské zahrady 779/12, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Lenka Neustupová
|
Neaktivní
od 07.09.1999
|
člen |
21.05.1996 |
Adresa: |
15800, 22017321, Praha, Jinonice, K rovinám, 557, 6, K rovinám 557/6, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|