VĚRA VERONIKA ČERTŮ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
40801, 132225, Rumburk, Rumburk 1, Plynární, 1093, 6 |
|
VĚRA VERONIKA ČERTŮ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
40801, 132225, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Plynární, 1093, 6, Plynární 1093/6, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
Aco Trajkov
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.1998 |
Adresa: |
22084321, Praha 5, Praha 5, Kmochova, 3 |
|
Aco Trajkov
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.1998 |
Adresa: |
15000, 22084321, Praha, Smíchov, Kmochova, 927, 3, Kmochova 927/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Věra Veronika Čertů
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
29.01.2004 |
Adresa: |
15500, 22122940, Praha 5, Píškova, 1954/28 |
|
Věra Veronika Čertů
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
29.01.2004 |
Adresa: |
15500, 22122940, Praha, Stodůlky, Píškova, 1954, 28, Píškova 1954/28, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Věra Popova
|
Neaktivní
od 29.01.2004
|
jednatel |
22.02.2000 |
Adresa: |
22122940, Praha 5, Praha 5, Píškova, 1954 |
|
Věra Popova
|
Neaktivní
od 29.01.2004
|
jednatel |
22.02.2000 |
Adresa: |
15500, 22122940, Praha, Stodůlky, Píškova, 1954, 28, Píškova 1954/28, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Aco Trajkov
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
jednatel |
31.05.1996 |
Adresa: |
25067141, Praha 5, Praha 5, Na radosti, 385 |
|
Věra Brázdilová
|
Neaktivní
od 22.02.2000
|
jednatel |
31.05.1996 |
Adresa: |
22122940, Praha 5, Praha 5, Píškova, 1954 |
|
Aco Trajkov
|
Neaktivní
od 15.09.1998
|
jednatel |
31.05.1996 |
Adresa: |
385, Praha 5, Praha 5, Na radosti, Na radosti 385, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|
Věra Brázdilová
|
Neaktivní
od 22.02.2000
|
jednatel |
31.05.1996 |
Adresa: |
15500, 22122940, Praha, Stodůlky, Píškova, 1954, 28, Píškova 1954/28, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|