Ing. IVO CESAR
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.10.2015 |
Adresa: |
73601, 24908487, Havířov, Město, Karvinská, 1254, 52 |
|
DAVID HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
člen představenstva |
21.10.2015 |
Adresa: |
53002, 26302209, Mikulovice, Mikulovice, Dlouhá, 181 |
|
Ing. DAVID RUSŇÁK
|
Neaktivní
od 27.10.2020
|
předseda představenstva |
21.10.2015 |
Adresa: |
73925, 26212625, Sviadnov, Sviadnov, Krátká, 415 |
|
DAVID HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 17.08.2016
|
člen představenstva |
21.10.2015 |
Adresa: |
53002, 26302209, Pardubice, Mikulovice, Mikulovice, Dlouhá, 181, Dlouhá 181, 53002 Mikulovice |
|
Ing. David Rusňák
|
Neaktivní
od 27.10.2020
|
předseda představenstva |
21.10.2015 |
Adresa: |
73925, 26212625, Frýdek-Místek, Sviadnov, Sviadnov, Krátká, 415, Krátká 415, 73925 Sviadnov |
|
Ing. IVO CESAR
|
Neaktivní
od 14.03.2024
|
člen představenstva |
21.10.2015 |
Adresa: |
73601, 24908487, Karviná, Havířov, Město, Karvinská, 1254, 52, Karvinská 1254/52, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. IVO CESAR
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen představenstva |
13.07.2012 |
Adresa: |
73601, 24908487, Havířov, Město, Karvinská, 1254, 52 |
|
Ing. IVO CESAR
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen představenstva |
13.07.2012 |
Adresa: |
73601, 24908487, Karviná, Havířov, Město, Karvinská, 1254, 52, Karvinská 1254/52, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. David Rusňák
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda představenstva |
30.01.2012 |
Adresa: |
73801, Sviadnov, Krátká, 415 |
|
MVDr. Zdeněk Švancara
|
Neaktivní
od 13.07.2012
|
místopředseda představenstva |
30.01.2012 |
Adresa: |
13000, 26012936, Praha 3, V Kapslovně, 9 |
|
David Havlíček
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen představenstva |
30.01.2012 |
Adresa: |
53002, 26302209, Mikulovice, Dlouhá, 181 |
|
Ing. David Rusňák
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
předseda představenstva |
30.01.2012 |
Adresa: |
73925, 26212625, Frýdek-Místek, Sviadnov, Sviadnov, Krátká, 415, Krátká 415, 73925 Sviadnov |
|
MVDr. Zdeněk Švancara
|
Neaktivní
od 13.07.2012
|
místopředseda představenstva |
30.01.2012 |
Adresa: |
13000, 26012936, Praha, Žižkov, V kapslovně, 2770, 9, V kapslovně 2770/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DAVID HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 21.10.2015
|
člen představenstva |
30.01.2012 |
Adresa: |
53002, 26302209, Pardubice, Mikulovice, Mikulovice, Dlouhá, 181, Dlouhá 181, 53002 Mikulovice |
|
MVDr. Zdeněk Švancara
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
místopředseda představenstva |
27.02.2007 |
Adresa: |
13000, 26012936, Praha 3, V Kapslovně, 9 |
|
Radek Hradil
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
člen představenstva |
27.02.2007 |
Adresa: |
70200, 3189929, Ostrava, Moravská Ostrava, Jurečkova, 1860/4 |
|
MVDr. Zdeněk Švancara
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
místopředseda představenstva |
27.02.2007 |
Adresa: |
13000, 26012936, Praha, Žižkov, V kapslovně, 2770, 9, V kapslovně 2770/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Radek Hradil
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
člen představenstva |
27.02.2007 |
Adresa: |
70200, 3189929, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Jurečkova, 1860, 4, Jurečkova 1860/4, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Doc. Ing. Jiří Vítek
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
člen představenstva |
07.09.2006 |
Adresa: |
70200, 3189376, Ostrava, Moravská Ostrava, Puchmajerova, 9 |
|
MVDr. Zdeněk Švancara
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen představenstva |
07.09.2006 |
Adresa: |
13000, 26012936, Praha 3, V Kapslovně, 9 |
|
Ing. David Rusňák
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
předseda představenstva |
07.09.2006 |
Adresa: |
73801, 26212625, Sviadnov, Krátká, 415 |
|
Doc. Ing. Jiří Vítek
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
člen představenstva |
07.09.2006 |
Adresa: |
70200, 3189376, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Puchmajerova, 1799, 9, Puchmajerova 1799/9, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
MVDr. Zdeněk Švancara
|
Neaktivní
od 27.02.2007
|
člen představenstva |
07.09.2006 |
Adresa: |
13000, 26012936, Praha, Žižkov, V kapslovně, 2770, 9, V kapslovně 2770/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. David Rusňák
|
Neaktivní
od 30.01.2012
|
předseda představenstva |
07.09.2006 |
Adresa: |
73925, 26212625, Frýdek-Místek, Sviadnov, Sviadnov, Krátká, 415, Krátká 415, 73925 Sviadnov |
|
ing. Jaroslav Jandura
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
předseda představenstva |
05.10.2000 |
Adresa: |
22497757, Praha 9, Praha 9, Ostravská, 634 |
|
Ing. Josef Francek
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
člen představenstva |
05.10.2000 |
Adresa: |
22179429, Praha 6, Praha 6, Eliášova, 42 |
|
Ing. Josef Francek
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
člen představenstva |
05.10.2000 |
Adresa: |
16000, 22179429, Praha, Bubeneč, Eliášova, 549, 42, Eliášova 549/42, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Jaroslav Jandura
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
předseda představenstva |
05.10.2000 |
Adresa: |
19900, 22497757, Praha, Letňany, Ostravská, 634, Ostravská 634, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. Tomáš Brož
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
místopředseda představenstva |
20.03.1998 |
Adresa: |
Praha 1O, Horolezecká, 919/13 |
|
Ing. Tomáš Brož
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
místopředseda představenstva |
20.03.1998 |
Adresa: |
10200, 22574026, Praha, Hostivař, Horolezecká, 919, 13, Horolezecká 919/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Petr Kazda
|
Neaktivní
od 20.03.1998
|
člen představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, V průčelí, 1653/212 |
|
Miroslav Kubíček
|
Neaktivní
od 20.03.1998
|
člen představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
Praha 1O, Horolezecká, 919/13 |
|
Blažej Svoboda
|
Neaktivní
od 20.03.1998
|
člen představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
21796319, Praha 3, Praha 3, Jeseniova, 2629/106 |
|
Ing. Stanislav Palas
|
Neaktivní
od 20.03.1998
|
člen představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Na vápence, 711 |
|
Zdenka Brožová
|
Neaktivní
od 20.03.1998
|
místopředseda představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
Praha 1O, Horolezecká, 919/13 |
|
ing. Jaroslav Jandura
|
Neaktivní
od 05.10.2000
|
předseda představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
22297049, Praha 7, Praha 7, Veletržní, 17/196 |
|
Ing. Zdenka Müllerová
|
Neaktivní
od 05.10.2000
|
člen představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
21995338, Praha 4, Praha 4, Měchenická, 8 |
|
Ing. Petr Kazda
|
Neaktivní
od 20.03.1998
|
člen představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
14900, 21842086, Praha, Chodov, V průčelí, 1653, 8, V průčelí 1653/8, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Miroslav Kubíček
|
Neaktivní
od 20.03.1998
|
člen představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
10200, 22574026, Praha, Hostivař, Horolezecká, 919, 13, Horolezecká 919/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Blažej Svoboda
|
Neaktivní
od 20.03.1998
|
člen představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
13000, 21796319, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2629, 106, Jeseniova 2629/106, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Stanislav Palas
|
Neaktivní
od 20.03.1998
|
člen představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
711, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Na vápence, Na vápence 711, Železný Brod, okres: Jablonec nad Nisou, Česká republika |
|
Zdenka Brožová
|
Neaktivní
od 20.03.1998
|
místopředseda představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
10200, 22574026, Praha, Hostivař, Horolezecká, 919, 13, Horolezecká 919/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
ing. Jaroslav Jandura
|
Neaktivní
od 05.10.2000
|
předseda představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
17000, 22297049, Praha, Holešovice, Veletržní, 196, 17, Veletržní 196/17, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Zdenka Müllerová
|
Neaktivní
od 05.10.2000
|
člen představenstva |
24.07.1996 |
Adresa: |
14100, 21995338, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2552, 8, Měchenická 2552/8, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
ing. Jaroslav Jandura
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
předseda představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
22297049, Praha 7, Praha 7, Veletržní, 17/196 |
|
Zdenka Brožová
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
místopředseda představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
Praha 1O, Horolezecká, 919/13 |
|
Ing. Petr Kazda
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
člen představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, V průčelí, 1653/212 |
|
Miroslav Kubíček
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
člen představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
Praha 1O, Horolezecká, 919/13 |
|
Ing. Zdenka Müllerová
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
člen představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
21995338, Praha 4, Praha 4, Měchenická, 8 |
|
Blažej Svoboda
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
člen představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
21796319, Praha 3, Praha 3, Jeseniova, 2629/106 |
|
Ing. Stanislav Palas
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
člen představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Na vápence, 711 |
|
ing. Jaroslav Jandura
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
předseda představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
17000, 22297049, Praha, Holešovice, Veletržní, 196, 17, Veletržní 196/17, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Zdenka Brožová
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
místopředseda představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
10200, 22574026, Praha, Hostivař, Horolezecká, 919, 13, Horolezecká 919/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Petr Kazda
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
člen představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
14900, 21842086, Praha, Chodov, V průčelí, 1653, 8, V průčelí 1653/8, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Miroslav Kubíček
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
člen představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
10200, 22574026, Praha, Hostivař, Horolezecká, 919, 13, Horolezecká 919/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Zdenka Müllerová
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
člen představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
14100, 21995338, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2552, 8, Měchenická 2552/8, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Blažej Svoboda
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
člen představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
13000, 21796319, Praha, Žižkov, Jeseniova, 2629, 106, Jeseniova 2629/106, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Stanislav Palas
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
člen představenstva |
28.05.1996 |
Adresa: |
711, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Na vápence, Na vápence 711, Železný Brod, okres: Jablonec nad Nisou, Česká republika |
|